Dominique Eloi Epiney
domiciled in Zinal, from Anniviers Active mandates: GF Goodwill Formation SA, A - Z Office Services Sàrl and more Connected persons: Antoine Dominique Bonvin, Gaston Barman, Alain de Preux and more You can stay up to date through "Dominique Eloi Epiney", please log in or register free of charge.You are now following "Dominique Eloi Epiney"
Credit rating You can stay up to date through "Dominique Eloi Epiney", please log in or register free of charge.You are now following "Dominique Eloi Epiney"
|
Places where people with the name Dominique Eloi Epiney live
Sectors in which people with the name Dominique Eloi Epiney work
Other services in education
Fiduciary services
IT services
Other services in education
Fiduciary services
IT services
Private persons with the name Dominique Eloi Epiney
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Dominique Eloi Epiney
Publication number: HR02-1005870097, Commercial Registry Office Valais, (626)
Association de valorisation du patrimoine hospitalier de Sierre / Loèche, à Sierre, CHE-104.341.340, association (No. FOSC 67 du 05.04.2022, Publ. 1005443657).
Modification des statuts:
23.08.2023.
Nouveau but:
L'association a pour buts: de gérer et d'exploiter le patrimoine qui est sa propriété en le mettant prioritairement à disposition des activités liées à l'exploitation hospitalière et subsidiairement du développement économique et culturel de la région de Sierre et Loèche;
maintenir les immeubles dans un bon état d'entretien;
soutenir, dans le domaine de la santé et du social, des actions qui sont déployées dans la juridiction des communes membres par des organismes publics ou privés.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Epiney, Dominique, de Anniviers, à Sierre, secrétaire hors comité, directeur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Salamin, Olivier, de Anniviers, à Sierre, président du comité, avec signature collective à deux avec le secrétaire;
Melly, Nicolas, de Sierre, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Duc-Bonvin, Romaine, de Crans-Montana, à Crans-Montana, présidente du comité, avec signature collective à deux avec la secrétaire [précédemment: vice-présidente du comité, avec signature collective à deux avec le secrétaire];
Métrailler, Robert Marcel, de Sierre, à Sierre, vice-président du comité, avec signature collective à deux avec la secrétaire;
Favre-Caloz, Anne-José, de Anniviers, à Noble-Contrée, membre et secrétaire du comité, avec signature collective à deux avec la présidente ou le vice-président;
Lamon, Anthony Charles, de Lens, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature.
Publication number: HR02-1005563576, Commercial Registry Office Valais, (626)
A - Z Office Services Sàrl, à Sion, CHE-106.831.299, société à responsabilité limitée (No. FOSC 121 du 24.06.2022, Publ. 1005504503).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Moret, Andrea, de Bourg-Saint-Pierre, à Dübai (AE), associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.00;
Baillif, Anouck, de Bourg-Saint-Pierre, à Nendaz, gérante, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Epiney, Dominique Eloi, de Anniviers, à Anniviers, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.00.
Publication number: 3792569, Commercial Registry Office Valais, (626)
Association de valorisation du patrimoine hospitalier de Sierre / Loèche, à Sierre, CHE-104.341.340, association (No. FOSC 75 du 17.04.2014, Publ. 1460599).
Modification des statuts:
11.06.2015.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Stucky, Manfred, de Betten, à Sierre, président, avec signature collective à deux avec le secrétaire;
Antille, Paul-Alain, de Saint-Luc et Sierre, à Sierre, vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire.
Inscription ou modification de personne(s):
Epiney, Dominique, de Anniviers, à Sierre, secrétaire hors comité, directeur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: de Ayer et Vissoie, secrétaire + directeur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Perruchoud, Alain, de Chalais, à Chalais, président du comité, avec signature collective à deux avec le secrétaire;
Salamin, Olivier, de Anniviers, à Sierre, vice-président du comité, avec signature collective à deux avec le secrétaire;
Cina, Rebekka, de Salgesch, à Salgesch, membre du comité, sans droit de signature;
Duc-Bonvin, Romaine, de Crans-Montana, à Crans-Montana, membre du comité, sans droit de signature;
Vianin, Pierre Alain, de Anniviers, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].