Claudio Enggist
domiciled in Bern, from Konolfingen Active mandates: clen consult GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Claudio Enggist", please log in or register free of charge.You are now following "Claudio Enggist"
Credit rating You can stay up to date through "Claudio Enggist", please log in or register free of charge.You are now following "Claudio Enggist"
|
Places where people with the name Claudio Enggist live
Sectors in which people with the name Claudio Enggist work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Claudio Enggist
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Claudio Enggist
Publication number: HR02-1005639921, Commercial Registry Office Berne, (36)
7 Generations GmbH, in Bern, CHE-102.863.082, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2021, Publ. 1005209858).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enggist, Claudio, von Konolfingen, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Kalt, Elke, von Leuggern, in Riffenmatt (Guggisberg), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bangerter, Andreas Simon, von Wengi, in Rapperswil BE, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Sanchez Vila, Diego, spanischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005209858, Commercial Registry Office Berne, (36)
7 Generations GmbH, in Bern, CHE-102.863.082, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2020, Publ. 1004839927).
Statutenänderung:
01.04.2021.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straub, Matthias, von Herzogenbuchsee, in Lanzenhäusern (Schwarzenburg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Oberbalm, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Asch, Valerie Francine, philippinische Staatsangehörige, in Mambajao (PH), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Bangerter, Andreas Simon, von Wengi, in Rapperswil BE, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Enggist, Claudio, von Konolfingen, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Kalt, Elke, von Leuggern, in Riffenmatt (Guggisberg), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Petterson, Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Norrköping (SE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1004452117, Commercial Registry Office Berne, (36)
YOUTH FOR UNDERSTANDING (YFU) (SCHWEIZ), in Bern, CHE-105.871.801, Verein (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3774895).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leupin, Simone, von Muttenz, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Enggist, Claudio, von Konolfingen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krattiger, Jerry, von Kerzers, in Morges, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cotting Revisions AG (CHE-101.335.923), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeli-Zimmermann, Sonja, von Trasadingen, in Schüpfen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buser, Marco, von Erlinsbach (SO), in Bern, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brechbühler Pesková, Marie Dr., von Huttwil, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Condrau, Sophie Dr., von Disentis/Mustér, in Biel/Bienne, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Choffat, Vincent, von Tramelan, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kattrup, Henrik, von Muttenz, in Lenzburg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Alefsen, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand-Zentrum AG (CHE-106.834.702), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Revisionsstelle.