Peter Elsinger
domiciled in Wallisellen, from Austria Active mandates: Genossenschaft Chornlade Connected persons: Rolf Eggmann, Claudia Ackermann, Uwe Grützner Huber and more You can stay up to date through "Peter Elsinger", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Elsinger"
Credit rating You can stay up to date through "Peter Elsinger", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Elsinger"
|
Places where people with the name Peter Elsinger live
Sectors in which people with the name Peter Elsinger work
Trading in food products
Trading in food products
Private persons with the name Peter Elsinger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Peter Elsinger
Publication number: HR02-1005804011, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Chornlade, in Zürich, CHE-100.743.490, Genossenschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2023, Publ. 1005764621). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 23.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Juan-Manuel, von Hochdorf, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Claudia, von Hendschiken, in Zürich, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Nora, von Basel, in Zürich, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggmann, Rolf, von Uttwil, in Thalwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elsinger, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hochstrasser, Beata, von Rüschlikon, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ANCORA Treuhand AG (CHE-237.817.918), in Wädenswil, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005550104, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Chornlade, in Zürich, CHE-100.743.490, Genossenschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2022, Publ. 1005424684).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hustedt, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Staufen, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Houben, Christopher, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salvadè, Jordi, von Mendrisio, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elsinger, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Marcel, von Zürich, in Alpnach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Juan-Manuel, von Hochdorf, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005110536, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Chornlade, in Zürich, CHE-100.743.490, Genossenschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2020, Publ. 1004942366).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elsinger, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Philipp, von Olsberg, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Sandra, von Uetendorf, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hustedt, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Staufen, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Houben, Christopher, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frohofer, Alfred, von Wildberg, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.