Thomas Eisenegger
domiciled in Bronschhofen, from Aadorf Active mandates: V3 Versicherung, Vorsorge, Vermögen GmbH, INP Treuhand GmbH and more Connected persons: Stephan Engler, Michele Spadavecchia, Stephan Engler and more You can stay up to date through "Thomas Eisenegger", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Eisenegger"
Credit rating You can stay up to date through "Thomas Eisenegger", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Eisenegger"
|
Places where people with the name Thomas Eisenegger live
Sectors in which people with the name Thomas Eisenegger work
Services for insurance and pensions
Fiduciary services
Services for banks and credit institutions
Services for insurance and pensions
Fiduciary services
Services for banks and credit institutions
Private persons with the name Thomas Eisenegger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Thomas Eisenegger
Publication number: HR02-1005438830, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
INP Treuhand GmbH, in Wil (SG), CHE-115.499.100, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2020, Publ. 1004956403).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spadavecchia, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Wilen b. Wil (Wilen (TG)), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Eisenegger, Thomas, von Aadorf, in Bronschhofen (Wil (SG)), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Engler, Stephan, von Stein (AR), in Seuzach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004956403, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
INP Treuhand GmbH, in Wil (SG), CHE-115.499.100, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2014, S.0, Publ. 1815775).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Silvia, von Hemberg, in Wil SG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenegger, Thomas, von Aadorf, in Bronschhofen (Wil (SG)), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wil SG, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Engler, Stephan, von Stein (AR), in Seuzach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Spadavecchia, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Wilen b. Wil (Wilen (TG)), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3209341, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SPI GmbH, bisher in Wil SG, CHE-100.889.892, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2013, Publ. 7090026).
Gründungsstatuten:
14.07.2000.
Statutenänderung:
24.11.2016.
Sitz neu:
Seuzach.
Domizil neu:
Aubodenstrasse 31a, 8472 Seuzach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Finanzberatung von privaten sowie juristischen Personen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufzunehmen, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen, Liegenschaften zu erwerben, zu verwalten, zu veräussern sowie alle Geschäfte durchzuführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Die folgende Bestimmung wird aufgehoben:] [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eisenegger, Thomas, von Aadorf, in Wil SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engler, Stephan, von Stein AR, in Seuzach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ohringen (Seuzach), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].