August Josef Eichmann
domiciled in Uznach, from Uznach Active mandates: Stiftung zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im St. Gall. Sägerei-Gewerbe Connected persons: Robert Wälli, Andreas Brühwiler You can stay up to date through "August Josef Eichmann", please log in or register free of charge.You are now following "August Josef Eichmann"
Credit rating You can stay up to date through "August Josef Eichmann", please log in or register free of charge.You are now following "August Josef Eichmann"
|
Places where people with the name August Josef Eichmann live
Sectors in which people with the name August Josef Eichmann work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name August Josef Eichmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: August Josef Eichmann
Publication number: HR02-1005787382, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Eichmann Sagi AG, in Uznach, CHE-176.657.730, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2022, Publ. 1005436823).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichmann, August Josef, von Uznach, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichmann, Helen, von Uznach, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eichmann, Aline Nina, von Uznach und Gommiswald, in Eschenbach SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Eichmann , Aline Nina, in Uznach];
Bohl, Rolf, von Nesslau, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2228821, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Eichmann Sagi AG, in Uznach, CHE-176.657.730, Sägestrasse 16, 8730 Uznach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.05.2015, 15.06.2015.
Zweck:
Handel mit Holz und Anbietung von Dienstleistungen sowie Beratungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 320'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 320'000.00.
Aktien:
3'200 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens August Eichmann (CHE-107.287.369), in Uznach, gemäss Vertrag vom 15.06.2015 und Übernahmebilanz per 01.01.2015 mit Aktiven von CHF 566'832.05 und Passiven von CHF 307'695.60, wofür 2'500 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 9'136.45 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.05.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Eichmann, Emanuel Aurel, von Uznach, in Uznach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichmann, August Josef, von Uznach, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eichmann, Aline Nina, von Uznach und Gommiswald, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichmann, Kilian Christian, von Uznach, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichmann, Yvonne Alexandra, von Gommiswald, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.