Lutz Eichelkraut
domiciled in Stallikon, from Schlieren Active mandates: Ecodata Schweiz GmbH, ZIG ZAG GmbH Connected persons: Alexander Johann Josef Wagner, Helen Kuchen You can stay up to date through "Lutz Eichelkraut", please log in or register free of charge.You are now following "Lutz Eichelkraut"
Credit rating You can stay up to date through "Lutz Eichelkraut", please log in or register free of charge.You are now following "Lutz Eichelkraut"
|
Places where people with the name Lutz Eichelkraut live
Sectors in which people with the name Lutz Eichelkraut work
Legal counsel
Trading in consumer goods
Legal counsel
Trading in consumer goods
Private persons with the name Lutz Eichelkraut
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Lutz Eichelkraut
Publication number: HR02-1005042742, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Zentrum Kafimüli, in Stallikon, CHE-499.957.021, Genossenschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2018, Publ. 4219809).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichelkraut, Lutz, von Schlieren, in Stallikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Riedmatten, Raphael, von Sion, in Stallikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindenmann, Rebecca, von Stallikon, in Stallikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ghisletta, Alessandro, von Bellinzona, in Stallikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004501394, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Umtec Handels AG, in Wangen (SZ), CHE-106.508.527, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2017, Publ. 3749667).
Firma neu:
Umtec Handels AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.11.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwerdt, Marcus Friedrich, von Deutschland, in Kirchberg (Hunsrück) (DE), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichelkraut, Lutz, von Schlieren, in Stallikon, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3604837, Commercial Registry Office Zug, (170)
Ecodata Schweiz GmbH, in Cham, CHE-373.924.083, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2016, Publ. 3116291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Ralph Michael, von Cham, in Hausen am Albis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichelkraut, Lutz, von Schlieren, in Stallikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Wagner, Alexander Johann Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Aeugst am Albis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Hausen am Albis, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].