Hugo Eglin
domiciled in Bubendorf, from Känerkinden Active mandates: ImmuPharma AG in Liquidation Connected persons: Martin Eglin You can stay up to date through "Hugo Eglin", please log in or register free of charge.You are now following "Hugo Eglin"
Credit rating You can stay up to date through "Hugo Eglin", please log in or register free of charge.You are now following "Hugo Eglin"
|
Places where people with the name Hugo Eglin live
Sectors in which people with the name Hugo Eglin work
Research and development
Research and development
Private persons with the name Hugo Eglin
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hugo Eglin
Publication number: 6027396, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
ES Immobilien AG, in Aesch BL, CH-280.3.012.513-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2009, S. 6, Publ. 4879474).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eglin, Hugo, von Känerkinden, in Bubendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6007638, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Moser AG Apparatebau und Schleiferei, in Aesch BL, CH-280.3.001.389-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2009, S. 8, Publ. 5296406).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eglin, Martin, von Känerkinden, in Oberwil BL, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Eglin, Hugo, von Känerkinden, in Bubendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4879474, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
ES Immobilien AG, in Aesch BL, CH-280.3.012.513-6, Bruggfeldweg 11, 4147 Aesch, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
6.02.2009.
Zweck:
Kauf und Verkauf sowie Verwaltung, Vermietung, Verpachtung und Vermittlung von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang Finanzierungen vermitteln, Darlehen gewähren und Beratungsdienstleistungen anbieten. Sie kann Immaterialgüterrechte und Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern Adressen bekannt, sonst durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Eglin, Martin, von Känerkinden, in Oberwil BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eglin, Hugo, von Känerkinden, in Bubendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmitt, Roland, französischer Staatsangehöriger, in Hésingue (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.