Patrizio Durante
domiciled in Muttenz, from Italy Active mandates: Durante GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Patrizio Durante", please log in or register free of charge.You are now following "Patrizio Durante"
Credit rating You can stay up to date through "Patrizio Durante", please log in or register free of charge.You are now following "Patrizio Durante"
|
Places where people with the name Patrizio Durante live
Sectors in which people with the name Patrizio Durante work
Other building work (incl. Interior finishing)
Other building work (incl. Interior finishing)
Private persons with the name Patrizio Durante
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Patrizio Durante
Publication number: 4560786, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Moro, Durante GmbH, in Muttenz, CH-280.4.008.204-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2004, S. 6, Publ. 2611532).
Statutenänderung:
30.06.2008.
Firma neu:
Durante GmbH. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per e-mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf die Durchführung einer eingeschränkten Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moro, Nicola, italienischer Staatsangehöriger, in Aesch BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durante, Patrizio, italienischer Staatsangehöriger, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--].
Publication number: 4000510, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Moro, Durante & Riggio GmbH, in Muttenz, CH-280.4.001.459-2, Betrieb eines Gipsergeschäftes, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2004, S. 5, Publ. 2588922).
Firma neu:
Moro, Durante & Riggio GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.06.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durante, Patrizio, italienischer Staatsangehöriger, in Muttenz, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Moro, Nicola, italienischer Staatsangehöriger, in Aesch BL, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2611532, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Moro, Durante GmbH, in Muttenz, CH-280.4.008.204-5, Sevogelstrasse 79, 4132 Muttenz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.12.2004.
Zweck:
Betrieb eines Gipsergeschäftes, Ausführung von Fassadenrenovationen, sämtlichen Gipserarbeiten, Isolationsarbeiten und Deckenverkleidungen sowie Montage von Leichtbauwänden, Ausführung von Kittfugen, Fliessestrichen und Malerarbeiten. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an anderen Unternehmen und Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste gewisse Aktiven (Werkzeuge, Warenvorräte und Fahrzeuge) von der Firma 'Moro, Durante & Riggio GmbH', in Muttenz (CH-280.4.001.459-2), zum Preis von höchstens CHF 10'000.-- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Durante, Patrizio, italienischer Staatsangehöriger, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Moro, Nicola, italienischer Staatsangehöriger, in Aesch BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.