Stefan Dunsch
domiciled in Uster, from Uster Active mandates: BROTA HOLDING AG, itesys group AG and more Connected persons: Sascha Lioi, Christian Rose, Pascal Adami and more You can stay up to date through "Stefan Dunsch", please log in or register free of charge.You are now following "Stefan Dunsch"
Credit rating You can stay up to date through "Stefan Dunsch", please log in or register free of charge.You are now following "Stefan Dunsch"
|
Places where people with the name Stefan Dunsch live
Sectors in which people with the name Stefan Dunsch work
Operation of other financial institutions
IT services
Operation of other financial institutions
IT services
Private persons with the name Stefan Dunsch
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Stefan Dunsch
Publication number: HR02-1005941558, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
BROTA HOLDING AG, in Herisau, CHE-299.917.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005061297).
Statutenänderung:
09.01.2024 und 16.01.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Veräussern von Beteiligungen aller Art. Sie kann Darlehen vergeben sowie mit Wertpapieren und Briefmarken, insbesondere mit Sammlerstücken, handeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten veräussern und verwalten Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dunsch, Stefan, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].
Publication number: HR02-1005827989, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
ITPS AG, in Frauenfeld, CHE-114.475.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005381336).
Statutenänderung:
16.08.2023.
Firma neu:
Paessler Solutions AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lioi, Sascha, von Steckborn, in Kreuzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dunsch, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Königswinter (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kraus, Marcus Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Fürth (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suhner, Reinhard, von Urnäsch, in Berlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wächter, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005061297, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
BROTA HOLDING AG, in Herisau, CHE-299.917.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2020, Publ. 1005025703).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bisang, René, von Zürich, in Schöfflisdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dunsch, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied, mit Einzelunterschrift.