Durim Dullovi
domiciled in Leibstadt, from Kosovo Active mandates: Lackiercenter Argovia GmbH Connected persons: Nusret Dullovi You can stay up to date through "Durim Dullovi", please log in or register free of charge.You are now following "Durim Dullovi"
Credit rating You can stay up to date through "Durim Dullovi", please log in or register free of charge.You are now following "Durim Dullovi"
|
Places where people with the name Durim Dullovi live
Sectors in which people with the name Durim Dullovi work
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Private persons with the name Durim Dullovi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Durim Dullovi
Publication number: HR02-1005825994, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Lackiercenter Argovia GmbH, in Obersiggenthal, CHE-169.703.201, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2023, Publ. 1005724233).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amidi, Alit, serbischer Staatsangehöriger, in Untersiggenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dullovi, Nusret, kosovarischer Staatsangehöriger, in Gebenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dullovi, Durim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Leibstadt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005746428, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Cavos GmbH, in Neuenhof, CHE-267.349.230, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2022, Publ. 1005391273).
Firma neu:
Cavos GmbH in Liq..
Weitere Adressen:
c/o Durim Dullovi, Neumattring 621, 5325 Leibstadt Liquidationsadresse. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.05.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dullovi, Durim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Leibstadt, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1005391273, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Cavos GmbH, in Neuenhof, CHE-267.349.230, Zürcherstrasse 82, 5432 Neuenhof, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.01.2022.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Events, das Betreiben von Gastronomiebetrieben und Shisha-Lounges mit Erbringung der entsprechenden Dienstleistungen, die Herstellung und Auslieferung von Lebensmitteln und Getränken sowie der Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern, insbesondere auch Immaterialgüterrechte erwerben und Marken schützen lassen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die der Gesellschaft zuletzt schriftlich bekanntgegebene Adresse. Gemäss Erklärung der Gründer vom 14.01.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Dullovi, Durim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Leibstadt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dullovi, Nusret, kosovarischer Staatsangehöriger, in Gebenstorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.