Christof Reto Dubach
domiciled in Schliern b. Köniz, from Grosswangen Active mandates: Steffen und Dubach, Architekten AG Connected persons: Susanne Dubach-Mauron You can stay up to date through "Christof Reto Dubach", please log in or register free of charge.You are now following "Christof Reto Dubach"
Credit rating You can stay up to date through "Christof Reto Dubach", please log in or register free of charge.You are now following "Christof Reto Dubach"
|
Places where people with the name Christof Reto Dubach live
Sectors in which people with the name Christof Reto Dubach work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Christof Reto Dubach
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christof Reto Dubach
Publication number: 1099977, Commercial Registry Office Berne, (36)
Steffen und Dubach, Architekten AG, in Burgdorf, CH-053.3.000.899-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2007, S. 4, Publ. 4207942).
Statutenänderung:
20.09.2013.
Zweck neu:
Führung eines Architektur- und Planungsbüros. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 30.11.1979 und Bilanz per 30.06.1979: Aktiven von CHF 87'933.35 und Passiven von CHF 37'534.95 der Einzelfirma 'Steffen Architekturbüro', in Burgdorf, zum Preis von CHF 50'398.40, wofür 26 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000 ausgegeben werden und dem Sacheinleger eine Forderung von CHF 24'398.40 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben wird.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 20.09.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubach, Hans Karl, von Grosswangen, in Schönbühl (Gemeinde Urtenen), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Unternehmensberatungs-, Buchhaltungs- und Treuhandbüro Urs Roth AG, in Urtenen-Schönbühl, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubach, Christof Reto, von Grosswangen, in Schliern bei Köniz (Köniz), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Dubach-Mauron, Susanne, von Grosswangen, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2779986, Commercial Registry Office Berne, (36)
centaur IT GmbH, in Kirchlindach, CH-035.4.033.804-9, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informatik usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2004, S. 3, Publ. 2593366).
Statutenänderung:
23.02.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubach, Christof, von Grosswangen, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobler, Thomas, von Pratteln, in Kirchlindach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: in Münchenbuchsee, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--];
Haueter, Boris, von Trub, in Kirchlindach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Schweingruber, Jürg, von Rüeggisberg, in Kirchlindach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.
Publication number: 2593366, Commercial Registry Office Berne, (36)
centaur IT GmbH, in Kirchlindach, CH-035.4.033.804-9, Eigerweg 14, 3038 Kirchlindach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
4.12.2004.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informatik (Assembling, Planungen, Konzepte, Ausbildung usw.) sowie Einkauf und Verkauf von Produkten, die direkt oder indirekt mit IT (Information Technology) in Zusammenhang stehen;
kann sich an andern Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Dobler, Thomas, von Pratteln, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--;
Bottari, Vittorio, italienischer Staatsangehöriger, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Dubach, Christof, von Grosswangen, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.