Philippe Benoit Raymond Druel
domiciled in Basel, from France Active mandates: Bricks AG Connected persons: Philippe André Berger, Henri Jean Gabriel Lambert, Marc-André Vingert and more You can stay up to date through "Philippe Benoit Raymond Druel", please log in or register free of charge.You are now following "Philippe Benoit Raymond Druel"
Credit rating You can stay up to date through "Philippe Benoit Raymond Druel", please log in or register free of charge.You are now following "Philippe Benoit Raymond Druel"
|
Places where people with the name Philippe Benoit Raymond Druel live
Sectors in which people with the name Philippe Benoit Raymond Druel work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Philippe Benoit Raymond Druel
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Philippe Benoit Raymond Druel
Publication number: HR02-1004654461, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bricks AG, in Muri bei Bern, CHE-115.962.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004642617).
Weitere Adressen:
St. Jakobs-Strasse 3, 4052 Basel. Sinserstrasse 120, 6330 Cham. Avenue Rumine 5, 1005 Lausanne. Faubourg de Cruseilles 4, 1227 Carouge GE.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chardonnereau, Pierre Jean Jacques, von Kerns, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fluri, Daniel, von Solothurn, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Solothurn];
Gysin, Christoph, von Läufelfingen, in Gwatt (Thun), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steffisburg];
de Vries Reilingh, Daniel, von Milvignes, in Colombier NE (Milvignes), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beer, Christophe, von Trub, in Bergdietikon, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Druel, Philippe Benoit Raymond, französischer Staatsangehöriger, in Basel, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gonzalez, José, von Genève, in Meyrin, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuillier, Arnaud René Georges, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaller, Thomas, von Wünnewil-Flamatt, in Tafers, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
B&N Treuhand GmbH (CHE-106.349.890), in Steffisburg, Revisionsstelle [bisher: B&N Treuhand AG].
Publication number: 3677713, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Bricks Development Nord AG, in Basel, CHE-365.029.884, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2016, Publ. 3140411).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Druel, Philippe Benoit Raymond, französischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Magstatt-le-Haut (FR)].
Publication number: 3054081, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Bricks Development Nord AG, in Basel, CHE-365.029.884, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2157933).
Statutenänderung:
30.08.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysin, Christoph, von Läufelfingen, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Druel, Philippe Benoit Raymond, französischer Staatsangehöriger, in Magstatt-le-Haut (FR), Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beer, Christophe, von Trub, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.