Leonhard Dörr
domiciled in München, from Germany Active mandates: Ferienclub Oberstaufen in Liquidation Connected persons: Benno Niklaus Zehnder, Stefan Ulrich You can stay up to date through "Leonhard Dörr", please log in or register free of charge.You are now following "Leonhard Dörr"
Credit rating You can stay up to date through "Leonhard Dörr", please log in or register free of charge.You are now following "Leonhard Dörr"
|
Places where people with the name Leonhard Dörr live
Sectors in which people with the name Leonhard Dörr work
Operation of holiday cottages
Operation of holiday cottages
Private persons with the name Leonhard Dörr
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Leonhard Dörr
Publication number: HR02-1005065371, Commercial Registry Office Zug, (170)
Ferienclub Oberstaufen, in Baar, CHE-101.964.792, Verein (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2013, S.0, Publ. 7132522).
Name neu:
Ferienclub Oberstaufen in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Vereinsversammlung vom 18.05.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Dr. Stefan, genannt Stephan, von Zug, in Zug, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zehnder, Benno, von Birmenstorf (AG), in Remetschwil, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dörr, Leonhard, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 7192636, Commercial Registry Office Zug, (170)
Ferienclub Luftkurort Mitterfels, in Baar, CH-170.6.000.078-9, Verein (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2005, S. 19, Publ. 2649434).
Name neu:
Ferienclub Luftkurort Mitterfels in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.11.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörr, Leonhard, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zehnder, Benno, von Birmenstorf AG, in Remetschwil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gekeler, Dr. Hajo, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 7132522, Commercial Registry Office Zug, (170)
Ferienclub Oberstaufen, in Baar, CH-170.6.000.051-3, Verein (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2007, S. 18, Publ. 4176244).
Statutenänderung:
27.11.2012.
Organisation neu:
[Die bisher im Handelsregister eingetragene Bemerkung über die Organisation wird gelöscht.]. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gekeler, Dr. Hajo, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Dr. Stefan, genannt Stephan, von Zug, in Zug, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dörr, Leonhard, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].