Patrik Paul Dillier
domiciled in Alpnach Dorf, from Sarnen and Kerns Active mandates: PilatusTAX AG, Pilatus Maschinenbau AG Connected persons: Natascha Dillier, Christian Dillier, Natascha Dillier and more You can stay up to date through "Patrik Paul Dillier", please log in or register free of charge.You are now following "Patrik Paul Dillier"
Credit rating You can stay up to date through "Patrik Paul Dillier", please log in or register free of charge.You are now following "Patrik Paul Dillier"
|
Places where people with the name Patrik Paul Dillier live
Sectors in which people with the name Patrik Paul Dillier work
Fiduciary services
Manufacturing of other machinery and parts thereof
Fiduciary services
Manufacturing of other machinery and parts thereof
Private persons with the name Patrik Paul Dillier
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Patrik Paul Dillier
Publication number: HR02-1005559648, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Spittelmeister AG, in Klingnau, CHE-132.866.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2020, Publ. 1004954851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dillier, Patrik, von Sarnen, in Alpnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wechsler, Beat, von Willisau, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005257532, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
PilatusTAX AG, in Luzern, CHE-449.591.277, Pilatusstrasse 28, 6003 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.07.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Treuhandbereich, insbesondere Steuer- und Unternehmensberatung sowie Buchführung und Abschlussberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 16.07.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Dillier, Patrik, von Sarnen, in Alpnach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dillier-Wipfli, Natascha, von Sarnen, in Alpnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004954851, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Spittelmeister AG, bisher in Luzern, CHE-132.866.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2018, Publ. 1004457412).
Statutenänderung:
14.07.2020.
Sitz neu:
Klingnau.
Domizil neu:
Schützenmattstrasse 7, 5313 Klingnau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dillier, Patrik, von Sarnen, in Alpnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Dillier, Patrick]. [Berichtigung des im SHAB Nr. 148 vom 03.08.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 7062 vom 30.07.2018;
korrekter Name Dillier Patrik.]