Thomas Dietsche
domiciled in Altstätten, from Oberriet (SG) Active mandates: Thomas Dietsche GmbH, VISCOTEX Schmiertechnik AG and more Connected persons: Andreas Pius Hutter, Gregor Dietsche, Patrick Dietsche and more You can stay up to date through "Thomas Dietsche", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Dietsche"
Credit rating You can stay up to date through "Thomas Dietsche", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Dietsche"
|
|
Thomas Dietsche
domiciled in Au, from Oberriet (SG) Active mandates: Zoller Elektro AG Connected persons: Richard Capuano You can stay up to date through "Thomas Dietsche", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Dietsche"
Credit rating You can stay up to date through "Thomas Dietsche", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Dietsche"
|
Places where people with the name Thomas Dietsche live
Sectors in which people with the name Thomas Dietsche work
Operation of other financial institutions
Production of comestibles
Production of animal feed
Other construction
Operation of other financial institutions
Production of comestibles
Production of animal feed
Other construction
Private persons with the name Thomas Dietsche
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Thomas Dietsche
Publication number: 4017935, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Zoller Elektro AG, in Au SG, CHE-101.219.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2004, S. 9, Publ. 2420240).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zoller-Hugentobler, Alois, von Au SG, in Au SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zoller-Köppel, Alfred, von Au SG, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietsche, Thomas, von Oberriet SG, in Au SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Capuano, Richard, italienischer Staatsangehöriger, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4008671, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Dicapo Holding AG, in Au SG, CHE-268.494.567, c/o Zoller Elektro AG, Walzenhauserstrasse 1, 9434 Au, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.01.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und die Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Finanzierungsgeschäfte zu tätigen sowie Immaterialgüterrechte zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern. Zudem kann sie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten sowie alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail ann die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.01.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Dietsche, Thomas, von Oberriet SG, in Au SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Capuano, Richard, italienischer Staatsangehöriger, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3669595, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Locher + Co. AG Altstätten, in Altstätten, CHE-101.828.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2009, S. 23, Publ. 5129092).
Statutenänderung:
29.06.2017.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 20.04.2017 auf die neu gegründete VISCOTEX Schmiertechnik AG, in Altstätten (CHE-438.651.001), über.
Firma neu:
KRONI AG Mineralstoffe.
Zweck neu:
Entwicklung und Produktion von sowie Handel mit Tierfutter, Dünger und landwirtschaftlichen Produkten jeder Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Grundstücke, Wertschriften, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, halten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Fax an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietsche, Roger, von Oberriet SG, in Altstätten, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietsche, Josef, von Oberriet SG, in Kriessern (Oberriet), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietsche, Thomas, von Oberriet SG, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].