Mario Gaspare Di Salvo
domiciled in Bachenbülach, from Birmenstorf (AG) and Italien Active mandates: UBS Switzerland AG, TopCard Service AG and more Connected persons: Marcel Sieber, Corina Christiane Regula Jucker, Thomas Hofstetter and more You can stay up to date through "Mario Gaspare Di Salvo", please log in or register free of charge.You are now following "Mario Gaspare Di Salvo"
Credit rating You can stay up to date through "Mario Gaspare Di Salvo", please log in or register free of charge.You are now following "Mario Gaspare Di Salvo"
|
Places where people with the name Mario Gaspare Di Salvo live
Sectors in which people with the name Mario Gaspare Di Salvo work
Operation of banks and credit institutions
Operation of other financial institutions
Services for banks and credit institutions
Operation of banks and credit institutions
Operation of other financial institutions
Services for banks and credit institutions
Private persons with the name Mario Gaspare Di Salvo
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Mario Gaspare Di Salvo
Publication number: 3939947, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Immo Link GmbH, bisher in Birmenstorf (AG), CHE-482.053.921, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2013).
Statutenänderung:
29.11.2017.
Firma neu:
Immo Link GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Immo Link S.a.g.l. in liquidazione) (Immo Link Ltd liab. Co. in liquidation).
Sitz neu:
Bachenbülach.
Domizil neu:
Bächliwis 17, 8184 Bachenbülach. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.11.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Salvo, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Bachenbülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Birmenstorf (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3842755, Commercial Registry Office Zurich, (20)
UBS Card Center AG, in Opfikon, CHE-102.107.595, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, Publ. 3636287).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dieck, Michèle, von Härkingen, in Rafz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hitz, Daniel, von Hütten, in Ottenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hunt, Ronald, britischer Staatsangehöriger, in Meggen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Oeschger, Felix, von Rebstein, in Siglistorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Von Ah, Urs, von Giswil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Urs, von Reigoldswil, in Bolligen, Vizedirektor, mit Kollektivprokura zu zweien;
Di Salvo, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Bachenbülach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jsler, Hanspeter, von Wädenswil, in Oberrieden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kraft, Beat, von Zürich, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kräuchi, Marco, von Bäriswil, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meyer, Jean-Marc, von Basel, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pufe, Enrico, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Widmer, André, von Oberrohrdorf, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3842747, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TopCard Service AG, in Opfikon, CHE-102.616.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3633497).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dieck, Michèle, von Härkingen, in Rafz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hitz, Daniel, von Hütten, in Ottenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hunt, Ronald, britischer Staatsangehöriger, in Fislisbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Oeschger, Felix, von Rebstein, in Siglistorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Von Ah, Urs, von Giswil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Urs, von Reigoldswil, in Bolligen, Vizedirektor, mit Kollektivprokura zu zweien;
Di Salvo, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Bachenbülach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jsler, Hanspeter, von Wädenswil, in Oberrieden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kraft, Beat, von Zürich, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kräuchi, Marco, von Bäriswil, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meyer, Jean-Marc, von Basel, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pufe, Enrico, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Widmer, André, von Oberrohrdorf, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.