Pietro Di Cè
domiciled in Bassersdorf, from Italy Active mandates: Pausa Caffè da Pietro GmbH, Di Cè Pietro Malergeschäft Connected persons: Sarah Di Cè You can stay up to date through "Pietro Di Cè", please log in or register free of charge.You are now following "Pietro Di Cè"
Credit rating You can stay up to date through "Pietro Di Cè", please log in or register free of charge.You are now following "Pietro Di Cè"
|
Places where people with the name Pietro Di Cè live
Sectors in which people with the name Pietro Di Cè work
Operation of restaurants
Painter
Operation of restaurants
Painter
Private persons with the name Pietro Di Cè
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Pietro Di Cè
Publication number: HR01-1004894208, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pausa Caffè da Pietro GmbH, in Kloten, CHE-184.473.646, Bahnhofstrasse 10, 8302 Kloten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.03.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen eines Kaffee- Restaurant- und Barbetriebes, eines Lebensmittelgeschäftes, den Handel mit Getränken, Esswaren und Waren aller Art sowie das Anbieten von Partyservices. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte zu tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben, halten, verwalten, veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen Unternehmen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Liegenschaften, Immaterialgüterrechte und gewerbliche, literarische oder künstlerische Schutzrechte erwerben, halten, darüber verfügen, auswerten oder auswerten lassen, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten und sich an solchen beteiligen. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, ihn zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 09.03.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Di Cè, Pietro, italienischer Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Di Cè, Sarah, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 6294072, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Telebau GmbH, in Bassersdorf, CH-020.4.003.424-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2010, S. 26, Publ. 5641860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Cè, Pietro, italienischer Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Telesca, Giacomo, italienischer Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Publication number: 3497528, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Telebau GmbH, in Bassersdorf, CH-020.4.003.424-4, Erbringen von Leistungen im Bausektor, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 26.08.1997, S. 6222).
Statutenänderung:
13.06.2006.
Domizil neu:
Richterwis 19, 8303 Bassersdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Telesca, Giacomo, italienischer Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Telesca, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Cè, Pietro, italienischer Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.