Liridon Dervishaj
domiciled in Wildegg, from Kosovo Active mandates: Saubermann GmbH Connected persons: Tusha Dervishaj, Haki Dervishaj You can stay up to date through "Liridon Dervishaj", please log in or register free of charge.You are now following "Liridon Dervishaj"
Credit rating You can stay up to date through "Liridon Dervishaj", please log in or register free of charge.You are now following "Liridon Dervishaj"
|
Places where people with the name Liridon Dervishaj live
Sectors in which people with the name Liridon Dervishaj work
Cleaning of buildings
Cleaning of buildings
Private persons with the name Liridon Dervishaj
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Liridon Dervishaj
Publication number: HR02-1005934349, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Saubermann GmbH, in Möriken-Wildegg, CHE-112.038.085, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2010, S.1, Publ. 5814298).
Statutenänderung:
18.12.2023.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Schachenstrasse 16, 5116 Schinznach Bad.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dervishaj, Liridon, kosovarischer Staatsangehöriger, in Birmenstorf (AG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wildegg ].
Publication number: 4254101, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SPOR Sicherheitsdienst GmbH, in Regensdorf, CHE-402.911.630, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015, Publ. 2542045).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dervishaj, Liridon, kosovarischer Staatsangehöriger, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Midzic, Damir, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Wohlen AG, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hernyik, Beatrix, ungarische Staatsangehörige, in Wohlen (AG), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Klingler, Claudia, von Oberbüren, in Bauma, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2542045, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SPOR Sicherheitsdienst GmbH, in Regensdorf, CHE-402.911.630, Steinstrasse 12, 8106 Adlikon bei Regensdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.12.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen aller Art, insbesondere Baustellenüberwachungen, Sicherheitsdienste an Events und in Clubs etc. Die Gesellschaft kann alle mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, sowie Finanzierungen aller Art tätigen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 08.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dervishaj, Liridon, kosovarischer Staatsangehöriger, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hernyik, Beatrix, ungarische Staatsangehörige, in Wohlen AG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Midzic, Damir, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Wohlen AG, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.