Ulrich Derrer-Burri
domiciled in Schleinikon, from Niederhasli Active mandates: Müliberg AG, EWO AG Energie und Wärmeverbund Connected persons: Verena Derrer, Ernst Derrer, Fritz Derrer You can stay up to date through "Ulrich Derrer-Burri", please log in or register free of charge.You are now following "Ulrich Derrer-Burri"
Credit rating You can stay up to date through "Ulrich Derrer-Burri", please log in or register free of charge.You are now following "Ulrich Derrer-Burri"
|
Places where people with the name Ulrich Derrer-Burri live
Sectors in which people with the name Ulrich Derrer-Burri work
Forest cultivation and management
Electrical power production and utilities
Forest cultivation and management
Electrical power production and utilities
Private persons with the name Ulrich Derrer-Burri
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ulrich Derrer-Burri
Publication number: 4728948, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Holzverwertungsgenossenschaft HVG Nordostschweiz, in Oberweningen, CH-020.5.000.329-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2005, S. 21, Publ. 3012124).
Statutenänderung:
15.09.2008.
Firma neu:
Holzverwertungsgenossenschaft HVG.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die bestmögliche Vermarktung, in gemeinsamer Selbsthilfe, des von ihren Mitgliedern produzierten Holzes. Dies geschieht in der Regel auf dem Submissionsweg. Die Erzielung eines Geschäftsgewinnes ist nicht beabsichtigt.. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 16.09.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Derrer-Burri, Ulrich, von Niederhasli, in Schleinikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Beat Martin, von Zollikon, in Winterthur, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Utzinger Surber, Maya, von Niederweningen, in Schöfflisdorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Utzinger, Maya, von Niederweningen und Oberweningen, in Schleinikon];
Greuter, Peter, von Münchwilen TG, in Regensdorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Holzverwertungsgenossenschaft HVG Nordostschweiz in N i e d e r w e n i n g e n, c/o Surb Treuhand GmbH, Alte Poststrasse 4, 8166 Niederweningen, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.12.1999, 31.01.2000.
Zweck:
Bezweckt die bestmögliche Vermarktung, in gemeinsamer Selbsthilfe. des von ihren Mitgliedern im Gebiet der Nordostschweiz produzierten Holzes. Dies geschieht in der Regel auf dem Submissionsweg. Die Erzielung eines Geschäftsgewinnes ist nicht beabsichtigt.
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Derrer-Burri, Ulrich, von Niederhasli, in Schleinikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holenstein, Felix, von Alt St. Johann, in Wetzikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonderer, Erich, von Appenzell, in Dällikon, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Utzinger, Maya, von Niederweningen und Oberweningen, in Schleinikon, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.