Dennis Mike Demann
domiciled in Oftringen, from Rüdtligen-Alchenflüh Active mandates: SmartLend AG, Humility AG Connected persons: Cédric Nicolas Bollag, Edward Filippi, Toni Demann You can stay up to date through "Dennis Mike Demann", please log in or register free of charge.You are now following "Dennis Mike Demann"
Credit rating You can stay up to date through "Dennis Mike Demann", please log in or register free of charge.You are now following "Dennis Mike Demann"
|
Places where people with the name Dennis Mike Demann live
Sectors in which people with the name Dennis Mike Demann work
Operation of other financial institutions
Operation of investment companies
Operation of other financial institutions
Operation of investment companies
Private persons with the name Dennis Mike Demann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Dennis Mike Demann
Publication number: HR01-1006123657, Commercial Registry Office Zug, (170)
SmartLend AG, in Zug, CHE-137.712.934, Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.08.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Gewährung von Darlehen und Vermittlung von Krediten aller Art, die Durchführung von Finanzierungen, den Handel mit Forderungen und die Erbringung von Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Kreditgeschäften, Finanzierungen und dem Forderungshandel. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief oder durch elektronische Zustellung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 23.08.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Filippi, Edward, von Le Châtelard, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bollag, Cédric, von Endingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Demann, Dennis, von Rüdtligen-Alchenflüh, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1006023350, Commercial Registry Office Zug, (170)
Humility AG, in Zug, CHE-178.071.015, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2017, Publ. 3772221).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demann, Sonja, von Rüdtligen-Alchenflüh, in Oftringen, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demann, Dennis, von Rüdtligen-Alchenflüh, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baden];
Demann, Toni, von Rüdtligen-Alchenflüh, in Oftringen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005878476, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
WebAdvice AG, in Däniken, CHE-449.284.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005145180).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demann, Dennis Mike, von Rüdtligen-Alchenflüh, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Thomann, Marcel, von Aarau, in Buchs (AG), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mannino, Rosario, deutscher Staatsangehöriger, in Laufenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.