Marco Decurtins
domiciled in Ried-Brig, from Tujetsch Active mandates: Stiftung Residenz Brigerberg, Decurtins Media und Management GmbH Connected persons: Marc Wyssen, Jürg Kämpfen, Evelyne Crettaz and more You can stay up to date through "Marco Decurtins", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Decurtins"
Credit rating You can stay up to date through "Marco Decurtins", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Decurtins"
|
|
Marco Decurtins
domiciled in Rorschacherberg, from Trun Active mandates: Raiffeisenbank Marbach-Rebstein Genossenschaft, Wild Armaturen AG Connected persons: Verena Schönenberger, Sascha Franco Haltiner, Stefan Brandes and more You can stay up to date through "Marco Decurtins", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Decurtins"
Credit rating You can stay up to date through "Marco Decurtins", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Decurtins"
|
Places where people with the name Marco Decurtins live
Sectors in which people with the name Marco Decurtins work
Operation of homes for the elderly and disabled
Services regarding management consulting
Operation of banks and credit institutions
Trading with various goods
Operation of homes for the elderly and disabled
Services regarding management consulting
Operation of banks and credit institutions
Trading with various goods
Private persons with the name Marco Decurtins
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marco Decurtins
Publication number: HR02-1006066867, Commercial Registry Office Valais, (600)
Stiftung Residenz Brigerberg, in Ried-Brig, CHE-370.378.132, Stiftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2022, Publ. 1005575294).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidhalter, Herbert, von Ried-Brig, in Ried-Brig, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Decurtins, Marco, von Tujetsch, in Ried-Brig, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Wyssen, Marc, von Naters, in Termen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publication number: HR02-1006021817, Commercial Registry Office Valais, (600)
Belalp Bahnen AG, in Naters, CHE-106.996.339, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2021, Publ. 1005282257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Decurtins, Marco, von Tujetsch, in Ried-Brig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumstein, Martin, von Leuk, in Glis (Brig-Glis), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zenhäusern, Urs, von Bürchen, in Ried-Brig, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bregy, Philipp Matthias, von Naters, in Naters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truffer, Stephan Francis, von Visp, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gertschen, Mario Romeo, von Naters, in Naters, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Kimmig, Carmen, von Naters, in Naters, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publication number: HR02-1005654523, Commercial Registry Office Valais, (600)
tonic decurtins media GmbH, in Naters, CHE-155.618.753, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2013, S.0, Publ. 7106678).
Statutenänderung:
11.01.2023. [gestrichen: Spaltung: Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der "tonic gestaltung.werbung.kommunikation GmbH", in Brig-Glis (CH-600.4.013.621-2). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 16.03.2012 Aktiven von CHF 193'792.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 31'416.88. Ein Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft erhält 20 Stammanteile zu CHF 1'000.--.].
Firma neu:
Decurtins Media und Management GmbH.
Sitz neu:
Ried-Brig.
Domizil neu:
c/o Decurtins Marco, Rüssweg 46, 3911 Ried-Brig.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Unterstützung und Beratung von Privatpersonen, Organisationen und Unternehmungen im Bereich der Administration, Planung, Umsetzung und Koordination von Projekten und Aufgaben im Bereich Management, Coaching, Kommunikation, Immobilien und Bauherrenvertretung;
Kauf, Verkauf, Vermietung, Verwaltung und Unterhalt von Immobilien sowie Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Decurtins, Marco, von Tujetsch, in Ried-Brig, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in St. Niklaus].