Niels de Vries
domiciled in Zürich, from Herisau Active mandates: Planungsgemeinschaft de Vries AG Connected persons: Gerulf de Vries, Vanessa de Vries, Tjark de Vries You can stay up to date through "Niels de Vries", please log in or register free of charge.You are now following "Niels de Vries"
Credit rating You can stay up to date through "Niels de Vries", please log in or register free of charge.You are now following "Niels de Vries"
|
Places where people with the name Niels de Vries live
Sectors in which people with the name Niels de Vries work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Niels de Vries
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Niels de Vries
Publication number: 2302842, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Planungsgemeinschaft de Vries AG, in Zürich, Planungsgemeinschaft, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.1998, S. 4048).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Vries, Tjark, von Herisau, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
de Vries, Gerulf, von Herisau, in Zürich, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
de Vries, Vanessa, von Herisau, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
de Vries, Niels, von Herisau, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Planungsgemeinschaft de Vries AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.1996, S. 7764).
Statutenänderung:
9.07.1997.
Zweck neu:
Alle Tätigkeiten, die sich im Rahmen einer Planungsgemeinschaft ergeben können, wie Durchführung von Arbeiten auf dem Gebiete des Engineerings und Consultings;
kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten sowie sich an Unternehmen verwandter Art beteiligen.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Aktiven und Passiven der Firma "Planungsgemeinschaft de Vries" in Zürich gemäss Uebergabebilanz per 31.05.1974 zum Preise von CHF70 784.90, wovon CHF42'000.¬ auf das Grundkapital angerechnet.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Vries, Françoise Simone, von Herisau, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Vries, Tjark, von Herisau, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Vries, Niels, von Herisau, in Zürich, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Vries, Gerulf, von Herisau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
de Vries, Vanessa, von Herisau, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.