Giovanni Conti
domiciled in Villars-sur-Glâne, from Ardon Active mandates: Copisco GmbH, Association Château de Seedorf and more Connected persons: Laura Conti, Nicole Bouchet Leyre, Dominique Bugnon and more You can stay up to date through "Giovanni Conti", please log in or register free of charge.You are now following "Giovanni Conti"
Credit rating You can stay up to date through "Giovanni Conti", please log in or register free of charge.You are now following "Giovanni Conti"
|
Places where people with the name Giovanni Conti live
Sectors in which people with the name Giovanni Conti work
IT services
Post-secondary education
Services regarding management consulting
IT services
Post-secondary education
Services regarding management consulting
Private persons with the name Giovanni Conti
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Giovanni Conti
Publication number: HR02-1005733080, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Copisco GmbH, in Zürich, CHE-112.620.144, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2011, S.0, Publ. 6261582).
Domizil neu:
c/o Schmitt Treuhand, Klosbachstrasse 7, 8032 Zürich. Die Miteigentümerschaft Giovanni und Laura Conti besteht aus Giovanni Conti, von Ardon, in Villars-sur-Glâne (Miteigentümer zu 2/3), und Laura Conti, von Seedorf (BE), in Dübendorf (Miteigentümerin zu 1/3).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conti, Paolo, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miteigentümerschaft Giovanni und Laura Conti, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Conti, Giovanni, von Ardon, in Villars-sur-Glâne, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Conti, Laura, von Seedorf (BE), in Dübendorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005395425, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Atos AG, Zweigniederlassung Basel, in Basel, CHE-430.446.041, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911713).
Hauptsitz in:
Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conti, Giovanni, von Ardon, in Villars-sur-Glâne, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5271792, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swisscom Broadcast AG, in Bern, CH-035.3.029.889-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2008, S. 4, Publ. 4639542).
Statutenänderung:
25.08.2009.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Swisscom Broadcast SA) (Swisscom Broadcast Ltd.).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt, im In- und Ausland Rundfunk- und Fernmeldedienste sowie damit zusammenhängende Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesellschaftszweck mit sich bringt, namentlich Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen, Gesellschaften gründen, sich an Gesellschaften beteiligen, oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten. Sie kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Publikation im SHAB, schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rötheli, Jürg, von Hägendorf, in Solothurn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Conti, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Villars-sur-Glâne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernauer, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Liebefeld (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huggler, Roger, von Brienzwiler, in Interlaken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.