André Joos Arnold Conrad
domiciled in Pratteln, from Zillis-Reischen Active mandates: EDICO - Immobilien AG, Datacenter Alliance Switzerland GmbH and more Connected persons: Michel Dietiker, Martin Herrmann, Peter Zollinger and more You can stay up to date through "André Joos Arnold Conrad", please log in or register free of charge.You are now following "André Joos Arnold Conrad"
Credit rating You can stay up to date through "André Joos Arnold Conrad", please log in or register free of charge.You are now following "André Joos Arnold Conrad"
|
Places where people with the name André Joos Arnold Conrad live
Sectors in which people with the name André Joos Arnold Conrad work
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
Other transportation services
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
Other transportation services
Private persons with the name André Joos Arnold Conrad
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: André Joos Arnold Conrad
Publication number: 3361253, Commercial Registry Office Aargau, (400)
EDICO - Immobilien AG, in Kaiseraugst, CHE-133.621.445, Lerchenweg 2, 4303 Kaiseraugst, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.02.2017.
Zweck:
Kauf und Verkauf, Halten, Vermieten und Verwalten von Immobilien, Realisierung von Überbauungen im In- und Ausland sowie Handel mit Waren aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichnete Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 06.02.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Conrad, André, von Zillis-Reischen, in Pratteln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietiker, Michel, von Thalheim (AG), in Zeihen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3021091, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Datacenter Alliance Switzerland GmbH, in Kaiseraugst, CHE-312.112.759, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2015, Publ. 2504197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dehmel, Tobias, von Magden, in Alpnach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herrmann, Martin, von Rohrbachgraben, in Sissach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Conrad, André, von Zillis-Reischen, in Pratteln, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2504197, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Datacenter Alliance Switzerland GmbH, in Baden, CHE-312.112.759, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2014, Publ. 1773865).
Statutenänderung:
14.07.2015.
Sitz neu:
Kaiseraugst.
Domizil neu:
Dorfstrasse 33, 4303 Kaiseraugst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nützi, Daniel, von Wolfwil, in Arth, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dehmel, Tobias, von Magden, in Alpnach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Conrad, André, von Zillis-Reischen, in Pratteln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Dietiker, Michel, von Thalheim (AG), in Zeihen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Peter, Armin, von Stäfa, in Stäfa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Zollinger, Peter, von Rümlang, in Rümlang, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].