Gerin Cherian
domiciled in Reigoldswil, from Reigoldswil Active mandates: Forstbetrieb Frenkentäler Connected persons: Hans Dettwiler, Urs Schneider, André Minnig and more You can stay up to date through "Gerin Cherian", please log in or register free of charge.You are now following "Gerin Cherian"
Credit rating You can stay up to date through "Gerin Cherian", please log in or register free of charge.You are now following "Gerin Cherian"
|
Places where people with the name Gerin Cherian live
Sectors in which people with the name Gerin Cherian work
Forest cultivation and management
Forest cultivation and management
Private persons with the name Gerin Cherian
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Gerin Cherian
Publication number: HR01-1005767220, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Forstbetrieb Frenkentäler, in Waldenburg, CHE-299.943.302, Hauptstrasse 38, 4437 Waldenburg, Besondere Rechtsformen (Neueintragung).
Statutendatum:
01.01.2021. Öffentlich-rechtlicher Zweckverband.
Zweck:
Der Forstbetrieb bezweckt die effiziente und kostengünstige Pflege und Bewirtschaftung der Wälder der Verbandsgemeinden nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit und den Grundsätzen des naturnahen Waldbaus. Auf dem Gebiet der Einwohnergemeinden Bretzwil, Langenbruck, Lauwil, Reigoldswil und Waldenburg übernimmt der Forstbetrieb die Aufgaben des Revierverbandes. Der Forstbetrieb kann Dienstleistungen für die Verbandsgemeinden oder Dritte erbringen und weitere Aufgaben übernehmen, insbesondere die der Betriebsleitung vom Kanton übertragenen hoheitlichen Aufgaben.
Rechtsgrundlagen:
Kantonales Waldgesetz vom 11.06.1998, in Kraft seit 01.01.1999 (SGS 570);
Kantonale Waldverordnung vom 22.12.1998, in Kraft seit 01.01.1999 (SGS 570.11);
Gesetz über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz) vom 28.05.1970.
in Kraft seit:
01.01.1972 (SGS 180);
Verordnung über die Zuständigkeit für die Genehmigung von Gemeindenormen vom 24.10.2017.
in Kraft seit:
01.01.2018 (SGS 140.25);
Beschlüsse der Stimmberechtigten der Verbandsgemeinden vom 12.06.2020/03.09.2020./14.09.2020./17.09.2020/21.09.2020.
Organisation:
Betriebskommission (Delegiertenversammlung), Betriebsleitung, Rechnungsprüfungskommission oder Revisionsstelle, Verwaltung.
Eingetragene Personen:
Dettwiler, Hans, von Bretzwil, in Bretzwil, Präsident der Betriebskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kamber, Silvia, von Langenbruck, in Langenbruck, Vizepräsidentin der Betriebskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cherian, Gerin, von Reigoldswil, in Reigoldswil, Mitglied der Betriebskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaufmann, Andrea, von Waldenburg, in Waldenburg, Mitglied der Betriebskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Urs, von Lauwil, in Lauwil, Mitglied der Betriebskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Minnig, André, von Erlenbach im Simmental, in Reigoldswil, Mitglied der Betriebsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschendlik, Simon, von Riehen, in Bubendorf, Vorsitzender der Betriebsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.