Ludwig Cellere
domiciled in Wittenbach, from Wittenbach Active mandates: Cellere Verwaltungs AG, Luce Beteiligungen AG Connected persons: Peter Baumberger, Martin Stefan Bänziger, Elio Cellere and more You can stay up to date through "Ludwig Cellere", please log in or register free of charge.You are now following "Ludwig Cellere"
Credit rating You can stay up to date through "Ludwig Cellere", please log in or register free of charge.You are now following "Ludwig Cellere"
|
Places where people with the name Ludwig Cellere live
Sectors in which people with the name Ludwig Cellere work
Business management and administration
Operation of other financial institutions
Business management and administration
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Ludwig Cellere
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ludwig Cellere
Publication number: HR02-1006053706, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CHE-103.429.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2022, Publ. 1005615260).
Statutenänderung:
31.05.2024.
Aktien neu:
2'690 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 27'100 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'690 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 27'100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre bzw. Nutzniesser erfolgen durch Brief, per Telefax, E-Mail oder in anderer elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cellere, Ludwig, von Wittenbach, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cellere, Marco, von Wittenbach, in Niederteufen (Teufen (AR)), Mitglied der Geschäftsleitung, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005452956, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Ludwig Cellere-Stiftung, in St. Gallen, CHE-109.717.659, Stiftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, S.0, Publ. 1004492535).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen.
Organisation neu:
[Bemerkung zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gestrichen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cellere, Ludwig, von Wittenbach, in Wittenbach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seitz, Peter, von Berneck, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cellere, Marco, von Wittenbach, in Herisau, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausammann, Marcel, von Romanshorn, in Rorschacherberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen (CH-320.9.045.078-2)]. [Anpassungen betr. Aufsichtsbehörde bzw. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Publication number: HR02-1005282975, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Cellere Verwaltungs AG, in St. Gallen, CHE-107.263.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004916505).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fahrer, Roger, von Schnottwil, in Glattbrugg (Kloten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seitz, Hanspeter, von Berneck, in Engelburg (Gaiserwald), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammeter, Fritz, von Lauterbrunnen, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fischer, Roger, von Egnach, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien;
Widmer, Roger, von Altnau, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumberger, Peter, von Goldach, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bänziger, Martin, von Heiden, in Nürensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blanke, Kai, von Arbon, in Arbon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cellere, Elio, von Wittenbach, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cellere, Ludwig, von Wittenbach, in Wittenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.