Maurus Cathomas
domiciled in Breil/Brigels, from Breil/Brigels and Sumvitg Active mandates: Country House Lenzerheide AG, Maurana Immobilien AG and more Connected persons: Judith Margarete Althaus, Gierina Cathomas, Laura Cathomas and more You can stay up to date through "Maurus Cathomas", please log in or register free of charge.You are now following "Maurus Cathomas"
Credit rating You can stay up to date through "Maurus Cathomas", please log in or register free of charge.You are now following "Maurus Cathomas"
|
Places where people with the name Maurus Cathomas live
Sectors in which people with the name Maurus Cathomas work
Trading in household appliances and related goods
Management of real estate portfolio properties
Interior design and decoration
Trading in household appliances and related goods
Management of real estate portfolio properties
Interior design and decoration
Private persons with the name Maurus Cathomas
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Maurus Cathomas
Publication number: HR02-1005703199, Commercial Registry Office Graubünden
Raiffeisenbank Surselva Genossenschaft, in Ilanz/Glion, CHE-105.887.400, Genossenschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2023, Publ. 1005694779).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cathomas, Maurus, von Breil/Brigels, in Breil/Brigels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4351205, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Wohngalerie Siebnen AG, in Galgenen, CHE-359.963.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2015, Publ. 2053615).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cathomas, Maurus, von Breil/Brigels, in Breil/Brigels, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zamani Afsharha, Mohammad Ebrahim, von Tuggen, in Schübelbach, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4335649, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Raiffeisenbank Surselva Genossenschaft, in Ilanz/Glion, CHE-105.887.400, Genossenschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2016, Publ. 2963891).
Statutenänderung:
07.05.2018.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Tumpiv Genossenschaft (CHE-105.816.624), in Breil/Brigels, gemäss Fusionsvertrag vom 24./25.01.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 93'227'399.74 und Fremdkapital von CHF 91'531'548.86 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft und erhalten 873 Anteilscheine zu CHF 200.00 der übernehmenden Genossenschaft.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht]. [Die weiteren publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spescha, Armin, von Pigniu, in Sevgein, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maissen, Dr. Carmelia, von Disentis/Mustér, in Castrisch (Ilanz/Glion), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sax, Ernst, von Obersaxen Mundaun, in Obersaxen Mundaun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Obersaxen];
Caduff, Martin, von Lumnezia, in Felsberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lumnezia, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Livers-Capeder, Hilda, von Trun, in Lumnezia, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cathomas, Maurus, von Breil/Brigels, in Breil/Brigels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.