Jean Daniel Bussard
domiciled in Dornach, from Gruyères Active mandates: Victorinox Swiss Army AG, Fonds de prévoyance de Wenger SA and more Connected persons: Erwin Paul Müller, Daniel Roger Claude Fleury, Ulrich Scheidegger and more You can stay up to date through "Jean Daniel Bussard", please log in or register free of charge.You are now following "Jean Daniel Bussard"
Credit rating You can stay up to date through "Jean Daniel Bussard", please log in or register free of charge.You are now following "Jean Daniel Bussard"
|
Places where people with the name Jean Daniel Bussard live
Sectors in which people with the name Jean Daniel Bussard work
Manufacturing of measurement and control instruments
Operation of an pension fund
Manufacturing of tools, cutting implements and locks
Manufacturing of measurement and control instruments
Operation of an pension fund
Manufacturing of tools, cutting implements and locks
Private persons with the name Jean Daniel Bussard
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jean Daniel Bussard
Publication number: 2701479, Commercial Registry Office Zug, (170)
PDM Tourismus Holding AG, in Zug, CHE-113.195.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 05.01.2016, Publ. 2576197).
Firma neu:
PDM Tourismus Holding AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o KD Zug-Treuhand AG, Untermüli 7, 6302 Zug. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.02.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bussard, Jean Daniel, von Gruyères, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deisenhammer, Robin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KD Zug-Treuhand AG (CHE-108.024.602), in Zug, Liquidatorin.
Publication number: 2523783, Commercial Registry Office Jura, (670)
Victorinox-Swiss Army Watch AG, précédemment à Schwyz, CHE-109.354.189, société anonyme (No. FOSC 145 du 30.07.2015, Publ. 2297713).
Statuts originaires:
02.10.2001.
Modification des statuts:
23.11.2015.
Nouvelle raison sociale:
Victorinox Swiss Army AG.
Nouvelle traduction de la raison:
(Victorinox Swiss Army S.A.) (Victorinox Swiss Army Ltd.).
Nouveau siège:
Delémont.
Nouvelle adresse:
Route de Bâle 63, 2800 Delémont.
Nouveau but:
Fabrication et vente de montres, de composants de montres, d'autres produits horlogers, de couteaux, d'outils de poche ainsi que d'autres articles ménagers et de loisirs de toutes sortes. La société peut aussi offrir des services de sous-traitance à des tiers ou à des sociétés du groupe (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par écrit, fax ou courrier électronique.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Spycher Gerber, Dr. Annette, de Köniz, à Seftigen, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Schwartz, Urs, de Giffers, à Schönenberg ZH, membre et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire (hors-conseil) avec signature collective à deux];
Wyss-Elsener, Helene Rosa Maria, de Härkingen, à Brunnen (Ingenbohl), membre, avec signature collective à deux;
Huber, Bernhard Josef, de Hochdorf, à Schwyz, membre, avec signature collective à deux;
Zuber, Franz Xaver, de Fischingen, à Ibach (Schwyz), membre, avec signature collective à deux;
Bussard, Jean Daniel, de Gruyères, à Dornach, avec signature collective à deux [précédemment: de Gruyère, sans fonction inscrite avec procuration collective à deux];
Heinzer, Robert Anton, de Muotathal, à Schwyz, avec signature collective à deux;
Jourdain, Xavier, de Les Genevez JU, à Boudry, avec signature collective à deux;
Kottelat, Claude Ariste Joseph, de Mervelier, à Courroux, avec signature collective à deux;
Hade, Michel, de Canada , à Rolle, avec signature collective à deux;
Pozza, Adrianna, de Italie , à Biel/Bienne, avec signature collective à deux.
Publication number: 6762840, Commercial Registry Office Zug, (170)
PDM Tourismus Holding AG, in Zug, CH-170.3.029.911-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2011, Publ. 6156182).
Statutenänderung:
08.06.2012.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, in schriftlicher Form. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Armstrong, David, kanadischer Staatsangehöriger, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deisenhammer, Robin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bussard, Jean Daniel, von Gruyères, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leresche, Grégoire, von Ballaigues, in Oberengstringen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.