Markus Burtscher
domiciled in Flawil, from Neckertal Active mandates: Gebr. Burtscher Connected persons: Puis Burtscher You can stay up to date through "Markus Burtscher", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Burtscher"
Credit rating You can stay up to date through "Markus Burtscher", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Burtscher"
|
Places where people with the name Markus Burtscher live
Sectors in which people with the name Markus Burtscher work
Production and processing of wooden goods
Production and processing of wooden goods
Private persons with the name Markus Burtscher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Markus Burtscher
Publication number: HR02-1005741314, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Hilfskasse des Eidgenössischen Schwingerverbandes, in Wetzikon (ZH), CHE-102.470.914, Genossenschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2021, Publ. 1005346155).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burtscher, Markus, von Neckertal, in Degersheim, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlumpf, Andreas, von Mönchaltorf, in Oetwil am See, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huwyler, Thomas, von Baar, in Baar, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Betschart, Andreas, von Sattel, in Bäretswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wild, Hermann Josef, von Appenzell, in Rüthi (SG), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-100.9.010.550-2)].
Publication number: HR02-1005735845, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Venetec GmbH, in Gossau (SG), CHE-110.519.899, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2023, Publ. 1005720616).
Firma neu:
Venetec GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Markus Burtscher, Dorfstrasse 67, 9204 Andwil SG (Liquidationsadresse). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.04.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burtscher, Markus, von Neckertal, in Andwil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005730517, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
BURLO GmbH, in Gossau (SG), CHE-421.911.613, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2023, Publ. 1005663471).
Firma neu:
BURLO GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Markus Burtscher, Dorfstrasse 67, 9204 Andwil SG (Liquidationsadresse). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.04.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burtscher, Markus, von Neckertal, in Andwil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].