Louis Burrus
domiciled in Collonge-Bellerive, from Boncourt Active mandates: Schellenberg Wittmer AG, FlexLaw by Schellenberg Wittmer AG Connected persons: Charles Goumaz, Benjamin Gottlieb, Roland Wild and more You can stay up to date through "Louis Burrus", please log in or register free of charge.You are now following "Louis Burrus"
Credit rating You can stay up to date through "Louis Burrus", please log in or register free of charge.You are now following "Louis Burrus"
|
Places where people with the name Louis Burrus live
Sectors in which people with the name Louis Burrus work
Notary and advocate office
Notary and advocate office
Private persons with the name Louis Burrus
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Louis Burrus
Publication number: HR02-1005011380, Commercial Registry Office Zurich, (20)
FlexLaw by Schellenberg Wittmer AG, in Zürich, CHE-219.889.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2018, Publ. 4347331).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burrus, Louis, von Boncourt, in Collonge-Bellerive, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève].
Publication number: HR02-1005005405, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schellenberg Wittmer AG, in Zürich, CHE-105.983.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004905728).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liatowitsch, Manuel, von Basel, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voser Russenberger, Nathalie, von Neuenhof, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtsch, Philippe, von Mels, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mies];
Ah Choon, Jean Jacques, von Vernier, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thônex];
Burrus, Louis, von Boncourt, in Collonge-Bellerive, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève];
Groz, Philipp, von Neckertal, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Houdrouge, Tarek, von Guttet-Feschel, in Veyrier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève];
Maraia, Jean-Frédéric, von Lancy, in Choulex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève];
Sansonetti, Pietro, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Veyrier];
Triebold, Oliver, von Grenchen, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg].
Publication number: HR02-1004678537, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Cordico Management AG, in Zürich, CHE-114.638.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663153).
Firma neu:
Cordico Management AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.07.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burrus, Louis, von Boncourt, in Genève, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Wüest, Grégoire, von Büron, in Sierre, Liquidator, mit Einzelunterschrift.