Heidemarie Burghuber-Koller
domiciled in Mellingen, from Austria Active mandates: MK-Treuhand GmbH Connected persons: Yves Koller, Martin Karl Koller You can stay up to date through "Heidemarie Burghuber-Koller", please log in or register free of charge.You are now following "Heidemarie Burghuber-Koller"
Credit rating You can stay up to date through "Heidemarie Burghuber-Koller", please log in or register free of charge.You are now following "Heidemarie Burghuber-Koller"
|
Places where people with the name Heidemarie Burghuber-Koller live
Sectors in which people with the name Heidemarie Burghuber-Koller work
Fiduciary services
Fiduciary services
Private persons with the name Heidemarie Burghuber-Koller
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Heidemarie Burghuber-Koller
Publication number: HR02-1005355697, Commercial Registry Office Aargau, (400)
MK-Treuhand GmbH, in Mellingen, CHE-103.608.807, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2014, S.0, Publ. 1273587).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burghuber-Koller, Heidemarie, österreichische Staatsangehörige, in Mellingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koller, Yves, von Berikon, in Mellingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2480319, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kurath & Partner Immobilien, in Thalwil, CHE-112.708.069, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2012, Publ. 6650834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burghuber-Koller, Heidemarie, österreichische Staatsangehörige, in Mellingen, Kommanditärin, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 3'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugger Kurath, Verena, von Horgen, in Oberwil-Lieli, Kommanditärin, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 3'000.00.
Publication number: 1273587, Commercial Registry Office Aargau, (400)
MK-Treuhand GmbH, bisher in Zug, CHE-103.608.807, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2013, Publ. 1014187).
Gründungsstatuten:
19.09.1997.
Statutenänderung:
20.12.2013.
Sitz neu:
Mellingen.
Domizil neu:
Salzmattstrasse 4, 5507 Mellingen.
Zweck neu:
Ausübung von Treuhandfunktionen, insbesondere Übernahme von Buchführungs-, Steuerberatungsmandaten, allgemeine Wirtschaftsberatung sowie Erbringung von EDV-Dienstleistungen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Martin Karl, von Berikon, in Mellingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Burghuber-Koller, Heidemarie, österreichische Staatsangehörige, in Mellingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Koller, Yves, von Berikon, in Mellingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.