Sven Burghard
domiciled in Busswil TG, from Sirnach Active mandates: Bergholz AG Immobilien Wil, Hebutec AG and more Connected persons: Ursula Burghard-Hugger, Herbert Burghard, Nadine Burghard and more You can stay up to date through "Sven Burghard", please log in or register free of charge.You are now following "Sven Burghard"
Credit rating You can stay up to date through "Sven Burghard", please log in or register free of charge.You are now following "Sven Burghard"
|
Places where people with the name Sven Burghard live
Sectors in which people with the name Sven Burghard work
Management of real estate portfolio properties
Locksmithery, smithy and workshops
Trade intermediaries in various areas
Management of real estate portfolio properties
Locksmithery, smithy and workshops
Trade intermediaries in various areas
Private persons with the name Sven Burghard
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Sven Burghard
Publication number: HR02-1004895826, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Baphometh AG, in Wil (SG), CHE-102.954.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2009, S.14, Publ. 5191750).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burghard, Herbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Appenzell, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Busswil TG (Sirnach), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Burghard, Nadine, von Sirnach und Bettwiesen, in Busswil TG (Sirnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burghard, Sven, von Sirnach, in Busswil TG (Sirnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burghard, Ursula, von Sirnach und Bettwiesen, in Busswil TG (Sirnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3244253, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Bergholz AG Immobilien Wil, in Wil SG, CHE-101.901.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2013, Publ. 7090904).
Statutenänderung:
17.11.2016.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.11.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gebert Treuhand (CH-320.1.034.757-5), in Wil SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burghard, Herbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Appenzell, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Busswil TG];
Burghard, Nadine, von Sirnach, in Busswil (Sirnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Burghard, Sven, von Sirnach, in Busswil TG (Sirnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3179167, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Hebutec AG, in Wil SG, CHE-106.048.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2016, Publ. 2908769).
Statutenänderung:
17.11.2016.
Zweck neu:
Handel mit und Direktvertrieb von Waren aller Art, insbesondere Waren der Schweiss- und Schleiftechnik, Dienstleistungen im Bereich Architektur und Baumanagement sowie Dienstleistungen im Bereich Treuhand und Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, im In- und Ausland Lizenzen, Patente, andere immaterielle Werte und Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Darlehen gewähren sowie Kredite aufnehmen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen erfolgen mit Brief, Telefax, E-Mail oder anderen Übertragungsmitteln, sofern die Adressen der Aktionäre bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.11.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gebert Treuhand, in Wil SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burghard, Herbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Appenzell, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Busswil TG (Sirnach)];
Burghard, Sven, von Sirnach, in Busswil TG (Sirnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wil SG].