Andrea Claudia Burch
domiciled in Wädenswil, from Sarnen Active mandates: schule-startklar GmbH Connected persons: Claudia Birrer You can stay up to date through "Andrea Claudia Burch", please log in or register free of charge.You are now following "Andrea Claudia Burch"
Credit rating You can stay up to date through "Andrea Claudia Burch", please log in or register free of charge.You are now following "Andrea Claudia Burch"
|
Places where people with the name Andrea Claudia Burch live
Sectors in which people with the name Andrea Claudia Burch work
Other services in education
Other services in education
Private persons with the name Andrea Claudia Burch
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Andrea Claudia Burch
Publication number: HR02-1004968555, Commercial Registry Office Zurich, (20)
schule-startklar GmbH, in Thalwil, CHE-172.824.302, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2018, Publ. 1004461771).
Statutenänderung:
26.08.2020.
Sitz neu:
Wädenswil.
Domizil neu:
c/o Andrea Burch, Seestrasse 148, 8820 Wädenswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hnilicka, Peter Karl, von Zürich, in Adliswil, Gesellschafter, Direktor, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kälin Wattenhofer, Silvia, von Zürich, in Adliswil, Gesellschafterin, Direktorin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hnilicka, Rosmarie, von Zürich, in Adliswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wattenhofer, Pascal Albert, von Altendorf, in Lachen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burch, Andrea Claudia, von Sarnen, in Wädenswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Birrer, Claudia, von Buchrain, in Thalwil, Gesellschafterin, Direktorin, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-1004461771, Commercial Registry Office Zurich, (20)
schule-startklar GmbH, in Thalwil, CHE-172.824.302, c/o Andrea Burch, Dorfstrasse 44, 8800 Thalwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.09.2018. 18.09.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft berät, bildet und unterstützt Kinder und Jugendliche von 3 bis 18 Jahren und betreibt eine Schule, welche weltanschaulich sowie politisch neutral ist. Die Schule umfasst eine Abteilung für Nachhilfe und Förderung unter der Marke «lerntreff-startklar.ch» sowie eine Ganztagesschule (Marke: schule-startklar.ch), welche sich am Programm der Volksschule orientiert. Sie bietet Unterricht, welcher ausschliesslich von ausgewiesenen Fachkräften erteilt wird und sich auszeichnet durch klare Strukturen, Leistungsorientierung und Disziplin. Sie fördert auf diese Weise die Freude am Lernen bei den Schülern/innen und sucht den schulischen und sozialen Erfolg der anvertrauten Schülern/innen zu fördern. Sie kann Dienstleistungen der Kinder- und Jugendhilfe übernehmen und weiterführen sowie weitere Angebote entwickeln und bereitstellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaffen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, sowie alle Tätigkeiten ausüben, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit ihrem Zweck stehen. Sie kann im Inland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 24'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 12.09.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Burch, Andrea Claudia, von Sarnen, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Birrer, Claudia, von Buchrain, in Thalwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hnilicka, Rosmarie, von Zürich, in Adliswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wattenhofer, Pascal Albert, von Altendorf, in Lachen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hnilicka, Peter Karl, von Zürich, in Adliswil, Gesellschafter, Direktor, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kälin Wattenhofer, Silvia, von Zürich, in Adliswil, Gesellschafterin, Direktorin, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00.