Dominik Bumann
domiciled in Saas Fee, from Saas-Fee Active mandates: DCNM Holding AG, BUHO AG Connected persons: Mike Bumann, Cynthia Bumann, Nina Bumann You can stay up to date through "Dominik Bumann", please log in or register free of charge.You are now following "Dominik Bumann"
Credit rating You can stay up to date through "Dominik Bumann", please log in or register free of charge.You are now following "Dominik Bumann"
|
Places where people with the name Dominik Bumann live
Sectors in which people with the name Dominik Bumann work
Operation of other financial institutions
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Operation of other financial institutions
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Private persons with the name Dominik Bumann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Dominik Bumann
Publication number: HR01-1006134836, Commercial Registry Office Valais, (600)
DCNM Holding AG (DCNM Holding SA) (DCNM Holding LTD), in Saas-Fee, CHE-274.935.870, c/o Dominik Bumann, Kirchstrasse 15, 3906 Saas-Fee, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.06.2024. 26.08.2024. 16.09.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, das Halten, die Veräusserung sowie die Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente oder andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
90 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stammaktien) und 100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien).
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Gemäss Erklärung vom 19.06.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bumann, Dominik, von Saas-Fee, in Saas-Fee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bumann, Cynthia, von Saas-Fee, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bumann Dominik;
Bumann, Mike, von Saas-Fee, in Saas-Fee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bumann Dominik;
Bumann, Nina, von Saas-Fee, in Saas-Fee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bumann Dominik.
Publication number: HR02-1004916890, Commercial Registry Office Valais, (600)
Hotel Appart la Gorge AG, in Saas-Fee, CHE-331.599.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2019, Publ. 1004702778).
Statutenänderung:
15.06.2020.
Firma neu:
Hotel La Gorge AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosma, Stephanus Georgius Aloysius Gijsbertus, niederländischer Staatsangehöriger, in Badhoevedorp (NL), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Werlen, Reto, von Saas-Grund, in Glis (Brig-Glis), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bumann, Dominik, von Saas-Fee, in Saas-Fee, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1004529956, Commercial Registry Office Valais, (600)
Belmont Saas-Fee AG, in Saas-Fee, CHE-282.613.753, Kirchstrasse 15, 3906 Saas-Fee, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.12.2018.
Zweck:
Vermietung von Hotel- und Geschäftsliegenschaften. Im Rahmen dieses Zweckes kann die Gesellschaft Rechte, Lizenzen und Patente erwerben, veräussern und vermitteln. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 13.12.2018 die Liegenschaften Parzellen Nr. 27, Plan Nr. 1 und Nr. 190, Plan Nr. 2, beide auf Gebiet der Gemeinde Saas-Fee, zu einem Übernahmepreis von insgesamt CHF 2'488'500.00. Die Gesellschaft übernimmt die im Zeitpunkt der Übernahme bestehenden Grundpfandschulden von CHF 2'288'500.00, sichergestellt durch die Namen-Grundpfandverschreibung Nr. 264-1981 bei der Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn Genossenschaft, in St. Niklaus sowie Nr. 2585-2018 Register-Schuldbrief bei der SIX SIS AG, in Olten. Für den verbleibenden Übernahmepreis von CHF 200'000.00 werden 200 Namenaktien zu 1'000.00 ausgegeben.
Publikationsorgan:
SHAB und Amtsblatt des Kantons Wallis. Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 13.12.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bumann, Dominik, von Saas-Fee, in Saas-Fee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bumann, Cynthia, von Saas-Fee, in Luzern, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bumann, Mike, von Saas-Fee, in Saas-Fee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bumann, Nina, von Saas-Fee, in Saas-Fee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.