Georg Büttner
domiciled in Hergiswil, from Niederglatt Active mandates: AURUM Holding AG, PIFAG Holding AG Connected persons: Marco Stöckli You can stay up to date through "Georg Büttner", please log in or register free of charge.You are now following "Georg Büttner"
Credit rating You can stay up to date through "Georg Büttner", please log in or register free of charge.You are now following "Georg Büttner"
|
Places where people with the name Georg Büttner live
Sectors in which people with the name Georg Büttner work
Operation of other financial institutions
Operation of investment companies
Operation of other financial institutions
Operation of investment companies
Private persons with the name Georg Büttner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Georg Büttner
Publication number: HR01-1006125837, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
AURUM Holding AG (AURUM Holding Ltd) (AURUM Holding SA), in Hergiswil (NW), CHE-242.696.201, Obermattweg 10, 6052 Hergiswil NW, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.09.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, insbesondere an solchen, die sich der Planung und Ausführung von Immobilienprojekten sowie der Entwicklung, Erstellung, Verwaltung und Finanzierung von kommerziell genutzten Immobilien widmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Ferner kann die Gesellschaft alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und das Erreichen des Gesellschaftszwecks zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Büttner, Georg, von Niederglatt, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Marco, von Ettiswil, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005153658, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
PIFAG Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-430.334.749, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2017, Publ. 3357817).
Statutenänderung:
14.04.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser-Stöcklin, Gabriela Maria, von Ettingen, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büttner, Georg, von Niederglatt, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004676741, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
BB Invest.ch AG, in Hergiswil (NW), CHE-462.963.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2019, Publ. 1004644649).
Domizil neu:
Vorrütiweg 5, 6052 Hergiswil NW.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büttner, Georg, von Niederglatt, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhardsgrütter, Bruno, von Gossau (SG), in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].