Karl Bürki sen.
domiciled in Oberegg, from Oberegg Active mandates: Bruno Bürki, Restaurant zum Wilden Mann Connected persons: Hanna Bürki-Widmer You can stay up to date through "Karl Bürki sen.", please log in or register free of charge.You are now following "Karl Bürki sen."
Credit rating You can stay up to date through "Karl Bürki sen.", please log in or register free of charge.You are now following "Karl Bürki sen."
|
Places where people with the name Karl Bürki sen. live
Sectors in which people with the name Karl Bürki sen. work
Operation of restaurants
Operation of restaurants
Private persons with the name Karl Bürki sen.
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Karl Bürki sen.
Publication number: 2300802, Commercial Registry Office Berne, (36)
BEA bern expo, in Bern, Messebetrieb, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2004, S. 2, Publ. 2099260).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürki, Karl, von Oberegg, in Hondrich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Federli, Heiner, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG Fides Peat, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Publication number: 1207670, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Karl Bürki GmbH, in Berneck, Arbeiten im Hoch- und Tiefbau usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 16.06.1999, S. 4025).
Statutenänderung:
2.10.2003.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürki, Karl sen., von Oberegg, in Oberegg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Karl, von Oberegg, in Berneck, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.-- [bisher: Bürki, Karl jun. mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--].
Commercial Registry Office Berne, (36)
BEA Bern Expo, in B e r n , Erhaltung, Ausbau und Förderung des Messeplatzes Bern und Wahrung der gewerblichen Interessen der Mitglieder, Genossenschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.1998, S. 5858).
Statutenänderung:
6.06.2000.
Firma neu:
BEA bern expo.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Messebetrieb, insbesondere Durchführung und Unterstützung von Publikums- und Fachmessen, Ausstellungen, Tagungen, Konferenzen sowie kultureller und sportlicher Veranstaltungen;
sie ist vorwiegend auf dem Platze Bern tätig;
sie kann sich an Unternehmen ähnlicher Art, insbesondere an Immobiliengesellschaften, beteiligen und Grundeigentum erwerben.
Aktienkapital neu:
CHF 1'267'400.-.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'267'400.-.
Aktien neu:
25'348 Namenaktien zu CHF 50.- [bisher: Namen-Anteilscheine zu CHF 50.-, CHF 100.-, CHF 500.- und CHF 1'000.-].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Umwandlung der Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 6.6.2000 aufgrund der im Sinne von Art. 635a OR geprüften Umwandlungsbilanz per 31.12.1999. Das Unternehmen wird mit sämtlichen Aktiven von CHF 25'664'885.66 und Passiven von CHF 20'638'660.40 fortgeführt. Das Anteilscheinkapital der Genossenschaft von CHF 1'267'400.- wurde umgewandelt in Aktienkapital von CHF 1'267'400.-, wofür anstelle der Anteilscheine 25'348 Namenaktien zu CHF 50.- ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: mit Brief.
Vinkulierung neu:
Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten. [Durch die Umwandlung ist die Bestimmung über die persönliche Haftbarkeit der Mitglieder gegenstandslos geworden.]. [gestrichen: Persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ausgeschlossen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messerli, Otto, von Kaufdorf, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit K. Bürki oder H.-P. Hofstetter;
Aebi, Hans Ulrich, von Wynigen, in Spiegel bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Balz, Peter, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gertschen, Raymond, von Naters, in Köniz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herzog, Peter, von Homburg, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streit, Kurt, von Zimmerwald und Bern, in Zimmerwald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit K. Bürki oder H.-P. Hofstetter];
Giger, Peter, von Bern, in Ittigen,Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit K. Bürki oder H.-P. Hofstetter];
Bürki, Karl, von Oberegg, in Hondrich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Direktor];
ATAG Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.