Moritz Bühlmann
domiciled in Brienz, from Luzern Active mandates: VEREIN 'ZENTRUM DER EINHEIT SCHWEIBENALP' Connected persons: Lisa Raimund, Lucrezia Salzgeber You can stay up to date through "Moritz Bühlmann", please log in or register free of charge.You are now following "Moritz Bühlmann"
Credit rating You can stay up to date through "Moritz Bühlmann", please log in or register free of charge.You are now following "Moritz Bühlmann"
|
Places where people with the name Moritz Bühlmann live
Sectors in which people with the name Moritz Bühlmann work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Moritz Bühlmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Moritz Bühlmann
Publication number: HR02-1004671036, Commercial Registry Office Berne, (36)
VEREIN "ZENTRUM DER EINHEIT SCHWEIBENALP", in Brienz (BE), CHE-115.794.148, Verein (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2017, Publ. 3703519).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrenpreis, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Brienz BE, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Böni, Monica, von Trogen, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Moritz, genannt Moris, von Luzern, in Brienz BE, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Becker, Johanna Maria, deutsche Staatsangehörige, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Hässig Da Felicidade, Angelika, von Nesslau, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4338561, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Bühlmann Möbel & Innenausbau GmbH, in Ruswil, CHE-112.996.951, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2014, Publ. 1843875).
Firma neu:
Bühlmann Möbel & Innenausbau GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 29.06.2018 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Moritz Bühlmann, Rosswöschstrasse 5, 6017 Ruswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Moritz, von Ruswil, in Ruswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2660141, Commercial Registry Office Berne, (36)
VEREIN 'ZENTRUM DER EINHEIT SCHWEIBENALP', in Brienz (BE), CHE-115.794.148, Verein (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2015, Publ. 1916869).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrenpreis, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Brienz BE, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Kassier, mit Einzelunterschrift];
Böni, Monica, von Trogen, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Fellmann, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bühlmann, Moritz, genannt Moris, von Luzern, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].