Kay Bucher
domiciled in Boswil, from Ruswil Active mandates: KAMABO AG, Bucher + Joho AG Connected persons: Marvin Bucher, Markus Hitz, Rolf Bucher and more You can stay up to date through "Kay Bucher", please log in or register free of charge.You are now following "Kay Bucher"
Credit rating You can stay up to date through "Kay Bucher", please log in or register free of charge.You are now following "Kay Bucher"
|
Places where people with the name Kay Bucher live
Sectors in which people with the name Kay Bucher work
Management of real estate portfolio properties
General structural engineering
Management of real estate portfolio properties
General structural engineering
Private persons with the name Kay Bucher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Kay Bucher
Publication number: HR02-1005797078, Commercial Registry Office Aargau, (400)
KAMABO AG, in Boswil, CHE-111.782.063, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2018, Publ. 1004485964).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gorfer, Renate, von Ruswil, in Boswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Kay, von Ruswil, in Boswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Marvin, von Ruswil, in Boswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005781900, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Bucher + Joho AG, in Boswil, CHE-107.114.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2017, Publ. 3500615).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Kay, von Ruswil, in Boswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6253628, Commercial Registry Office Berne, (36)
Restaurant Tavolo GmbH, bisher in Kriegstetten, CH-241.4.006.483-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2009, S. 19, Publ. 5159562).
Gründungsstatuten:
02.03.2007.
Statutenänderung:
10.06.2011.
Sitz neu:
Rüdtligen-Alchenflüh.
Domizil neu:
Bernstrasse 52, 3422 Alchenflüh.
Zweck:
Führen von Betrieben aus dem Gastrobereich, insbesondere des Restaurants Tavolo in Lyssach. Kann alle Dienstleistungen erbringen, die im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit stehen, ferner Liegenschaften und immaterielle Werte vermitteln, erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 10'000.00 nachliberiert.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: eingeschriebener Brief. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.06.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Kaysa, von Wauwil, in Winistorf (Heinrichswil-Winistorf), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Bucher, Urs, von Wauwil, in Winistorf (Heinrichswil-Winistorf), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kopp, Franziska, von Derendingen, in Alchenflüh (Rüdtligen-Alchenflüh), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.