Nino Walter Joseph Brunner
domiciled in Eischoll, from Eischoll Active mandates: Stahleinbau SMS GmbH, Stahleinbau und Maschinen AG and more Connected persons: Christian Briggeler, Manuela Tscherrig-Wenger, Manuela Tscherrig-Wenger and more You can stay up to date through "Nino Walter Joseph Brunner", please log in or register free of charge.You are now following "Nino Walter Joseph Brunner"
Credit rating You can stay up to date through "Nino Walter Joseph Brunner", please log in or register free of charge.You are now following "Nino Walter Joseph Brunner"
|
Places where people with the name Nino Walter Joseph Brunner live
Sectors in which people with the name Nino Walter Joseph Brunner work
Production of metal goods
Locksmithery, smithy and workshops
Operation of investment companies
Architectural and engineering activities
Operation of other financial institutions
Electrical power production and utilities
Production of metal goods
Locksmithery, smithy and workshops
Operation of investment companies
Architectural and engineering activities
Operation of other financial institutions
Electrical power production and utilities
Private persons with the name Nino Walter Joseph Brunner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Nino Walter Joseph Brunner
Publication number: HR02-1005060103, Commercial Registry Office Valais, (600)
Berichtigung des im SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, S. 0, publizierten TR-Eintrages Nr. 2034 vom 17.12.2020 Stahleinbau SMS GmbH, in Stalden (VS), CHE-324.921.257, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005055379).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Nino Walter Joseph, von Eischoll, in Eischoll, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [nicht: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005055379, Commercial Registry Office Valais, (600)
Stahleinbau SMS GmbH, in Stalden (VS), CHE-324.921.257, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005036403).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Peter, von Baltschieder, in Baltschieder, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahleinbau Holding GmbH (CHE-157.900.485), in Stalden VS, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Briggeler, Christian, von Visperterminen, in Termen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Wenger Peter];
Brunner, Nino Walter Joseph, von Eischoll, in Eischoll, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Wenger Peter];
Tscherrig-Wenger, Manuela, von Baltschieder, in Baltschieder, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Wenger Peter].
Publication number: HR02-1005055380, Commercial Registry Office Valais, (600)
Stahleinbau und Maschinen AG, in Stalden (VS), CHE-101.865.115, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2019, Publ. 1004778620).
Statutenänderung:
15.12.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Industrieanlagen und Maschinenbauteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.
Aktienkapital neu:
CHF 255'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 255'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
255 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 15.12.2020 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 155'000.00 verrechnet, wofür 155 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per E-Mail, Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Peter, von Baltschieder, in Baltschieder, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Nino Walter Joseph, von Eischoll, in Eischoll, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tscherrig-Wenger, Manuela, von Baltschieder, in Baltschieder, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wenger, Manuela, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Briggeler, Christian, von Visperterminen, in Termen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.