Alexander Bernard Brun
domiciled in Zumikon, from Genève Active mandates: Suntainable AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Alexander Bernard Brun", please log in or register free of charge.You are now following "Alexander Bernard Brun"
Credit rating You can stay up to date through "Alexander Bernard Brun", please log in or register free of charge.You are now following "Alexander Bernard Brun"
|
Places where people with the name Alexander Bernard Brun live
Sectors in which people with the name Alexander Bernard Brun work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Alexander Bernard Brun
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alexander Bernard Brun
Publication number: HR02-1004985788, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Solar Genossenschaft Zumikon, in Zumikon, CHE-177.223.067, Genossenschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2018, Publ. 3991643).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, Alexander, von Genève, in Zumikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feldmann, Colin, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feldmann, Adrian, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3991643, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Solar Genossenschaft Zumikon, in Zumikon, CHE-177.223.067, c/o Jürg Wyser, Fadacher 19, 8126 Zumikon, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.11.2017.
Zweck:
Die Solar Genossenschaft Zumikon bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe den Bau, Betrieb und die Investition in erneuerbare Energien. Hauptziel ist insbesondere das Erstellen von Photovoltaikanlagen auf dem Gebiet von Zumikon ZH und Umgebung. Die Genossenschaft kann Beratungen und andere Dienstleistungen in den Bereichen erneuerbare Energien und Energieeffizienz auch Dritten anbieten. Die Genossenschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Genossenschaft zusammenhängen oder geeignet sind, diesen zu fördern.
Anteilscheine:
CHF 100.00, CHF 200.00, CHF 500.00, CHF 1'000.00, CHF 3'000.00 und CHF 5'000.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Genossenschaftsmitglieder erfolgen per E-Mail oder auf ausdrücklichen Wunsch per Post. Gemäss Erklärung vom 25.11.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wyser, Jürg, von Niedergösgen, in Zumikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brun, Alexander, von Genève, in Zumikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bührer, Melanie, von Rapperswil (BE), in Zumikon, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feldmann, Colin, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasler, Michael, von Zumikon, in Maur, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3754037, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Suntainable AG, in Zollikon, CHE-114.856.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2013, Publ. 1030717).
Statutenänderung:
25.08.2017.
Sitz neu:
Zumikon.
Domizil neu:
Im Ring 5, 8126 Zumikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Consulting und Projektmanagement im Zusammenhang von Solarenergieanlagen. Die Gesellschaft kann Solaranlagen selber betreiben und besitzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Alexander Bernard genannt Alex, von Genève, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Maur].