Andy Sacha Roger Jean-Pierre Bruhin
domiciled in Schwändi GL, from Wangen (SZ) and Glarus Active mandates: T-O-C GmbH in Liquidation, Kovision AG Connected persons: Petra Bruhin, Petra Bruhin You can stay up to date through "Andy Sacha Roger Jean-Pierre Bruhin", please log in or register free of charge.You are now following "Andy Sacha Roger Jean-Pierre Bruhin"
Credit rating You can stay up to date through "Andy Sacha Roger Jean-Pierre Bruhin", please log in or register free of charge.You are now following "Andy Sacha Roger Jean-Pierre Bruhin"
|
Places where people with the name Andy Sacha Roger Jean-Pierre Bruhin live
Sectors in which people with the name Andy Sacha Roger Jean-Pierre Bruhin work
IT services
Trading in consumer goods
IT services
Trading in consumer goods
Private persons with the name Andy Sacha Roger Jean-Pierre Bruhin
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Andy Sacha Roger Jean-Pierre Bruhin
Publication number: HR02-1005685725, Commercial Registry Office Glarus
T-O-C GmbH, in Glarus Süd, CHE-109.480.799, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2011, S.0, Publ. 6074874).
Firma neu:
T-O-C GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.02.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruhin, Andy, von Glarus, in Schwändi b. Schwanden (Glarus Süd), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Schwändi (Glarus Süd), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005627849, Commercial Registry Office Glarus
Reachout Solutions AG, in Glarus Süd, CHE-114.324.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4314357).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruhin, Andy Sacha Roger Jean-Pierre, von Glarus, in Schwändi GL (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Ralph Oscar, von Glarus Süd, in Schwanden GL (Glarus Süd), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004626306, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Kovision AG, in Glarus Süd, CHE-105.251.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2011, S.0, Publ. 6141318).
Statutenänderung:
03.05.2019.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 03.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
UMBERG TREUHAND AG (CH-160.3.003.084-6), in Glarus, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruhin, Andy, von Glarus, in Schwändi b. Schwanden (Glarus Süd), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Glarus und Wangen (SZ), in Schwändi (Glarus Süd)];
Bruhin, Petra, von Glarus, in Schwändi b. Schwanden (Glarus Süd), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Bruhin-Hotz, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Schwändi (Glarus Süd)].