Pierre Marcel Joseph Brülhart
domiciled in Delémont, from Tafers and Les Enfers Active mandates: Société Jurassienne d'Electricité SA en liquidation Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Pierre Marcel Joseph Brülhart", please log in or register free of charge.You are now following "Pierre Marcel Joseph Brülhart"
Credit rating You can stay up to date through "Pierre Marcel Joseph Brülhart", please log in or register free of charge.You are now following "Pierre Marcel Joseph Brülhart"
|
Places where people with the name Pierre Marcel Joseph Brülhart live
Sectors in which people with the name Pierre Marcel Joseph Brülhart work
Electrical power production and utilities
Electrical power production and utilities
Private persons with the name Pierre Marcel Joseph Brülhart
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Pierre Marcel Joseph Brülhart
Publication number: HR02-1005958068, Commercial Registry Office Jura, (670)
Thermoréseau - Porrentruy S.A., à Porrentruy, CHE-105.156.348, société anonyme (No. FOSC 88 du 07.05.2021, Publ. 1005174430).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Meusy, Yves Etienne Marc, de Basse-Allaine, à Porrentruy, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Boillat, François Xavier Joseph, de Le Bémont JU, à Saignelégier, vice-président, avec signature collective à deux;
Beuret Siess, Rosalie, de Les Breuleux, à Porrentruy, membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Brülhart, Pierre Marcel Joseph, de Les Enfers, à Delémont, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Nicoulin, Didier Joseph Fernand, de Haute-Ajoie, à Porrentruy, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Gerber, Chantal Véronique, de Langnau im Emmental, à Porrentruy, vice-présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Hauser, Sébastien Jean Bernard, de Rüschlikon, à Delémont, membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Lazzara, Stéphanie, de Basse-Vendline, à Courfaivre (Haute-Sorne), membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Theilkäs, Alain Marcel, de Stocken-Höfen, à Porrentruy, membre du conseil d'administration, sans droit de signature.
Publication number: HR02-1005913445, Commercial Registry Office Jura, (670)
Société Jurassienne d'Electricité SA, à Delémont, CHE-108.624.475, société anonyme (No. FOSC 232 du 29.11.2019, Publ. 1004771813).
Nouvelle raison sociale:
Société Jurassienne d'Electricité SA en liquidation. Suivant procès-verbal authentique de son assemblée générale du 12.12.2023, la société a décidé sa dissolution.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Eray, David Gilbert Hervé, de Les Bois, à Le Noirmont, administrateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Brülhart, Pierre Marcel Joseph, de Les Enfers, à Delémont, liquidateur, avec signature individuelle.
Publication number: 1446275, Commercial Registry Office Jura, (670)
Thermoréseau - Porrentruy S.A., à Porrentruy, CHE-105.156.348, société anonyme (No. FOSC 97 du 21.05.2012, Publ. 6685024).
Modification des statuts:
31.03.2014.
Nouveau capital-actions:
CHF 8'370'000.00 [précédemment: CHF 4'850'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 8'370'000.00 [précédemment: CHF 4'850'000.00].
Nouvelles actions:
29'780 actions nominatives de CHF 250.00 et 3'700 actions au porteur de CHF 250.00. [précédemment: 15700 actions nominatives de CHF 250.00, 3700 actions au porteur de CHF 250.00]. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces pour un montant de CHF 2'570'000.-- et par compensation de créance pour CHF 950'000.--;
en contrepartie de la créance, il est remis 3'800 actions nominatives de CHF 250.-- chacune, entièrement libérées.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par avis inséré dans le JO de la RCJU et par lettre.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hubleur, Marcel, de Alle, à Porrentruy, président, avec signature collective à deux;
Jeannottat, Francis, de Montfaucon, à Delémont, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Voirol, Gabriel Gaston Urbain, de Les Genevez JU, à Porrentruy, président, avec signature collective à deux [précédemment: Voirol, Gabriel, vice-président avec signature collective à deux];
Boillat, François Xavier Joseph, de Le Bémont JU, à Saignelégier, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: Boillat, François-Xavier Joseph, membre sans droit de signature];
Brülhart, Pierre Marcel Joseph, de Les Enfers, à Delémont, membre, sans droit de signature;
Pineau, Eric Bernard, de Flühli, à Porrentruy, membre, sans droit de signature.