David Bridge
domiciled in Divonne-les-Bains, from Vereinigtes Königreich Active mandates: Bridge Interim Management Sàrl Connected persons: Emma Fioravanti, Colette Bridge You can stay up to date through "David Bridge", please log in or register free of charge.You are now following "David Bridge"
Credit rating You can stay up to date through "David Bridge", please log in or register free of charge.You are now following "David Bridge"
|
Places where people with the name David Bridge live
Sectors in which people with the name David Bridge work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name David Bridge
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: David Bridge
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Autodesk AG, in P r a t t e l n , Herstellung von und Handel mit Software für Microcomputer, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 12.05.2000, S. 3214).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bridge, David, britischer Staatsangehöriger, in Collex- Bossy, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sanchez, Victor Manuel, Bürger der USA, in Arzier, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Autodesk AG, in P r a t t e l n, Herstellung von und Handel mit Software für Microcomputer, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2000, S. 962).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keraval, Gérard, französischer Staatsangehöriger, in Genf, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bridge, David, britischer Staatsangehöriger, in Collex-Bossy, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion].
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Autodesk AG, in Pratteln, Herstellung von und Handel mit Software für Microcomputer, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.181 vom 18.09.1996, S.5657).
Statutenänderung:
14.03.1997.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen brieflich oder per Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutton, Michael Edward, britischer Staatsangehöriger, in Versoix, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Sutton, Michel Edward, in Wokingham (GB)];
Berdoz, Denis, von Genf, in Corsier GE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genf];
Bridge, David, britischer Staatsangehöriger, in Collex-Bossy, mit Einzelunterschrift [bisher: in Windlesham (Surrey, GB)].