Dr. Denis Bretscher
domiciled in Thun, from Dorf Active mandates: Sunel AG Connected persons: Thomas Eichenberger, Beat Michel You can stay up to date through "Dr. Denis Bretscher", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Denis Bretscher"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Denis Bretscher", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Denis Bretscher"
|
Places where people with the name Denis Bretscher live
Sectors in which people with the name Denis Bretscher work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Denis Bretscher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Denis Bretscher
Publication number: 3618059, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Sunel AG, bisher in Illnau-Effretikon, CHE-106.470.037, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2014).
Statutenänderung:
19.06.2017.
Sitz neu:
Boniswil.
Domizil neu:
Seetalstrasse 56, 5706 Boniswil.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, gegen Empfangsbestätigung, telegrafisch oder elektronisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Beat, von Bönigen, in Buchs (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kölliken];
Eichenberger, Thomas, von Burg (AG), in Beinwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Menziken];
Bretscher, Dr. Denis, von Dorf, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Burgdorf].
Publication number: 1863213, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sunel AG, in Illnau-Effretikon, CHE-106.470.037, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2008, S. 31, Publ. 4745560).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Obrist, Max, von Riniken, in Reinach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bretscher, Dr. Denis, von Dorf, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Pemag Revisions AG (CHE-108.405.157), in Sursee, Revisionsstelle [bisher: Pemag Revisions AG (CH-100.3.018.401-2)].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sunel AG, in Illnau-Effretikon, Entwicklung, Produktion, Service, Handel und Vertrieb von Solar- und Elektrofahrzeugen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.252 vom 28.12.1994 S.7091).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dinkel, Thomas J., von Eiken, in Illnau-Effretikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Dinkel, Peter P., von Eiken, in Illnau-Effretikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hobi, Herbert A., von Walenstadt, in Greifensee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Beat, von Bönigen, in Kölliken, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Thomas, von Burg AG, in Menziken, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Obrist, Max, von Riniken, in Reinach AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bretscher, Dr. Denis, von Dorf, in Burgdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Urs Käser Treuhand GmbH, in Illnau-Effretikon, Revisionsstelle.