Mohamed Boulad
domiciled in Niederglatt, from Niederglatt Active mandates: SWISSVIVO AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Mohamed Boulad", please log in or register free of charge.You are now following "Mohamed Boulad"
Credit rating You can stay up to date through "Mohamed Boulad", please log in or register free of charge.You are now following "Mohamed Boulad"
|
Places where people with the name Mohamed Boulad live
Sectors in which people with the name Mohamed Boulad work
Services for insurance and pensions
Services for insurance and pensions
Private persons with the name Mohamed Boulad
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Mohamed Boulad
Publication number: HR02-1005836687, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PartNET AG, in Winkel, CHE-448.785.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2021, Publ. 1005287507).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubler-Laubi, Sandra, von Zürich, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boulad, Mohamed, von Kloten, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005824356, Commercial Registry Office Zurich, (20)
1B1 GmbH, in Winkel, CHE-289.997.213, Leibrächistrasse 4, 8185 Winkel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.08.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, Bewirtschaftung sowie Vermittlung von Geschäften jederart, die mit Immobilien (Grundstücke & Liegenschaften) in Zusammenhang stehen. Das beinhalten auch die Entwicklung und Ausführung von Bau-, Planungs- und Management-Arbeiten jeder Art sowie die Bewertung, Bewirtschaftung und Veräusserung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 18.08.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Boulad, Mohamed Eid, von Kloten, in Winkel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2'000'000 Stammanteilen zu je CHF 0.01.
Publication number: HR02-1005298908, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SwissFAME GmbH, in Bassersdorf, CHE-277.812.695, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2015, S.0, Publ. 2516647).
Statutenänderung:
14.09.2021.
Firma neu:
Unibau GmbH.
Sitz neu:
Elgg.
Domizil neu:
Aadorferstrasse 3, 8353 Elgg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Dienstleistung für Privat- und Firmenkunden in Gerüstbau, Brandschutzmontage, Fugenabdichtungen, Flüssigkunststoff, Reinigung, Transport und weiterer Bauarbeiten oder Vermittlung/Verkauf von Waren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boulad, Mohamed, von Kloten, in Winkel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nrejaj, Ilir, kosovarischer Staatsangehöriger, in Elgg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.