Markus Bosshardt
domiciled in Fällanden, from Maur Active mandates: Garage Bosshardt AG Connected persons: Nicola Gioia, Gabriela Bosshardt, Thomas Bosshardt and more You can stay up to date through "Markus Bosshardt", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Bosshardt"
Credit rating You can stay up to date through "Markus Bosshardt", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Bosshardt"
|
|
Markus Bosshardt
domiciled in Sent, from Oberembrach Active mandates: Bosshardt Handels AG Connected persons: Wolfgang Bosshardt, Rita Bosshardt-Galliard You can stay up to date through "Markus Bosshardt", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Bosshardt"
Credit rating You can stay up to date through "Markus Bosshardt", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Bosshardt"
|
Places where people with the name Markus Bosshardt live
Sectors in which people with the name Markus Bosshardt work
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Car dealership
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Car dealership
Private persons with the name Markus Bosshardt
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Markus Bosshardt
Publication number: HR02-1004686688, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Garage Bosshardt AG, in Fällanden, CHE-107.669.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2013, S.0, Publ. 1026623).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshardt-Alder, Ernst, von Maur, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bosshardt-Alder, Helena, von Maur, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshardt, Markus, von Maur, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bosshardt, Gabriela, von Maur, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshardt, Thomas, von Maur, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: Consultive Revisions AG (CH-020.4.020.749-1)].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Garage Bosshardt AG, in Fällanden, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2001, S. 7267).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshardt, Markus, von Maur, in Fällanden, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Garage Bosshardt AG, in Fällanden, Schwerzenbachstrasse 41, 8117 Fällanden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
2.06.1997.
Zweck:
Handel mit Motorfahrzeugen sowie Betrieb einer Autoreparatur-Werkstatt mit Tankstelle und Autowaschanlage;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF500'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF500'000.¬.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF1'000.¬.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Garage Bosshardt, in Fällanden, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.1997 mit Aktiven von CHF6'541'328.25 und Passiven von CHF5'283'920.45, wofür 500 Namenaktien zu CHF1'000.¬ ausgegeben werden und CHF757'407.80 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an ihre im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen:
Bosshardt-Alder, Ernst, von Maur, in Fällanden, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bosshardt-Alder, Helena, von Maur, in Fällanden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bosshardt, Markus, von Maur, in Fällanden, mit Einzelunterschrift;
Gubler Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.