Johann Bortis
domiciled in Fiesch, from Fiesch Active mandates: Verein Schweizer Skischule Fiesch, Bergsteigerzentrum Aletsch-Fiesch AG Connected persons: Alois Burgener, David Volken, Christian Wellig and more You can stay up to date through "Johann Bortis", please log in or register free of charge.You are now following "Johann Bortis"
Credit rating You can stay up to date through "Johann Bortis", please log in or register free of charge.You are now following "Johann Bortis"
|
Places where people with the name Johann Bortis live
Sectors in which people with the name Johann Bortis work
Other services in education
Sport services
Other services in education
Sport services
Private persons with the name Johann Bortis
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Johann Bortis
Publication number: HR02-1004589092, Commercial Registry Office Valais, (600)
Verein Schweizer Skischule Fiesch, in Fiesch, CHE-104.023.319, Verein (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2017, Publ. 3871523).
Statutenänderung:
10.12.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wellig, Christian, von Fiesch, in Fiesch, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung];
Volken, David, von Fieschertal, in Fieschertal, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bortis, Johann, genannt Hans, von Fiesch, in Fiesch, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3168917, Commercial Registry Office Valais, (600)
Schweizer Schneesportschule Fiesch, in Fiesch, CHE-104.023.319, Verein (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2006, S. 16, Publ. 3656064).
Statutenänderung:
17.06.2014.
Domizil neu:
Fiescheralp 4, 3984 Fiesch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albrecht, Marcel, von Lax, in Fiesch, Skischulleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bortis, Patrick, von Fiesch, in Fiesch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bortis, Johann, genannt Hans, von Fiesch, in Fiesch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perren, Urs, von Lax, in Lax, Geschäftsführer und Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burgener, Alois, von Saas Almagell, in Lax, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Volken, David, von Fieschertal, in Fieschertal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wellig, Christian, von Fiesch, in Fiesch, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1679017, Commercial Registry Office Valais, (600)
Bergsteigerzentrum Aletsch-Fiesch AG, in Fiesch, CHE-105.388.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2011, S. 19, Publ. 6034138).
Domizil neu:
Furkastrasse 46, 3984 Fiesch.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bortis, Johann, genannt Hans, von Fiesch, in Fiesch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bortis, Hans].