Sibylle Boos-Braun
domiciled in Malters, from Amden, Luzern, Langenthal and Zürich Active mandates: Stiftung sozialpädagogische Schule formidabel, Stiftung Wirtschaftsförderung Luzern and more Connected persons: Lukas Christoph Graf, David Stephan, Christine Benz and more You can stay up to date through "Sibylle Boos-Braun", please log in or register free of charge.You are now following "Sibylle Boos-Braun"
Credit rating You can stay up to date through "Sibylle Boos-Braun", please log in or register free of charge.You are now following "Sibylle Boos-Braun"
|
Places where people with the name Sibylle Boos-Braun live
Sectors in which people with the name Sibylle Boos-Braun work
Operation of primary schools
Associations and federations
Religious, political or secular associations
Fiduciary services
Operation of primary schools
Associations and federations
Religious, political or secular associations
Fiduciary services
Private persons with the name Sibylle Boos-Braun
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Sibylle Boos-Braun
Publication number: HR02-1005762427, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung Schul- und Wohnzentrum Malters, in Malters, CHE-105.915.195, Stiftung (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2022, Publ. 1005554245).
Urkundenänderung:
12.04.2023.
Name neu:
Stiftung sozialpädagogische Schule formidabel.
Zweck neu:
Die Stiftung führt und betreibt soziale Einrichtungen zur Betreuung, Förderung und Schulung verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher. Sie erwirbt zu diesem Zweck im Baurecht die bestehenden Bauanlagen in Malters, erneuert diese und sorgt für den künftigen Unterhalt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Silvia, von Goldach, in Emmen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boos-Braun, Sibylle, von Luzern, Zürich, Amden und Langenthal, in Malters, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1005251006, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung Schul- und Wohnzentrum Malters, in Malters, CHE-105.915.195, Stiftung (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2021, Publ. 1005073491).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boos-Braun, Sibylle, von Luzern, in Malters, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005032206, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung Wirtschaftsförderung Luzern, in Luzern, CHE-112.741.902, Stiftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004513807).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Robert Josef, von Willisau, in Willisau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten;
Born, Rolf, von Schwyz, in Emmen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Fehlmann, Rudolf, von Menziken, in Wauwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Fabian, von Inwil und Pfaffnau, in Inwil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten;
Sommer, Josef, von Schötz, in Malters, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Boos-Braun, Sibylle, von Luzern, in Malters, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.