Karl Bommeli
domiciled in Volketswil, from Berg (TG) and Uetikon am See Active mandates: Flight & Cockpit GmbH Connected persons: Werner Gisler, Martin Dietrich, Thomas Binz You can stay up to date through "Karl Bommeli", please log in or register free of charge.You are now following "Karl Bommeli"
Credit rating You can stay up to date through "Karl Bommeli", please log in or register free of charge.You are now following "Karl Bommeli"
|
Places where people with the name Karl Bommeli live
Sectors in which people with the name Karl Bommeli work
Other services in education
Other services in education
Private persons with the name Karl Bommeli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Karl Bommeli
Publication number: HR02-1005948230, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Flight & Cockpit GmbH, in Neerach, CHE-114.601.910, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2022, Publ. 1005397175).
Statutenänderung:
09.01.2024.
Domizil neu:
c/o Thomas Binz, Haldenstrasse 31a, 8173 Neerach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binz, Thomas, von Riedholz, in Neerach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 66 2/3 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Dietrich, Martin, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 66 2/3;
Bommeli, Karl, von Uetikon am See, in Volketswil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 66 2/3;
Gisler, Werner, von Spiringen, in Altdorf UR, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 66 2/3.
Publication number: HR02-1005743454, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CREDIT SUISSE Freizügigkeitsstiftung 2. Säule, in Winterthur, CHE-106.514.812, Stiftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2023, Publ. 1005653606).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bommeli, Karl, von Uetikon am See, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gallani, Claudio, von Grabs, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedmer, Ursula, von Ferenbalm, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cristaldo, Kevin, von Oberegg, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spross, Sabine, von Ersigen, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004927426, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CREDIT SUISSE Freizügigkeitsstiftung 2. Säule, in Winterthur, CHE-106.514.812, Stiftung (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2020, Publ. 1004909000).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bommeli, Karl, von Uetikon am See, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedmer, Ursula, von Ferenbalm, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.