Daniel Walter Bösiger
domiciled in Zollikofen, from Langenthal Active mandates: SB Schlössli Burgdorf AG Bern in Liquidation, Infrastrukturgenossenschaft Papillon and more Connected persons: Peter Ramseier, Niklaus von Känel, Marlene Zingg-Burkhalter and more You can stay up to date through "Daniel Walter Bösiger", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Walter Bösiger"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Walter Bösiger", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Walter Bösiger"
|
Places where people with the name Daniel Walter Bösiger live
Sectors in which people with the name Daniel Walter Bösiger work
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
General structural engineering
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
General structural engineering
Private persons with the name Daniel Walter Bösiger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel Walter Bösiger
Publication number: HR02-1005778845, Commercial Registry Office Berne, (36)
SB Schlössli Burgdorf AG Bern, in Bern, CHE-103.481.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2019, Publ. 1004702172).
Firma neu:
SB Schlössli Burgdorf AG Bern in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.06.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernasconi, Carlo Sandro, von Magliaso, in Kerzers, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garbani, Pietro, von Bern und Gresso, in Ittigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kambli, Rafael, von Zürich, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klaeger, Urs Alfred, von Wattenwil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roelfstra, Guido, von Yverdon-les-Bains, in Orbe, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösiger, Daniel Walter, von Langenthal, in Zollikofen, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ramseier, Peter, von Bern und Eggiwil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Känel, Niklaus, von Reichenbach im Kandertal, in Schwarzenburg, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005585268, Commercial Registry Office Berne, (36)
Holenacker Immobilien AG, in Bern, CHE-102.369.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, Publ. 3639587).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straub, Walter, von Belp, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sooder, Bruno, von Ittigen, in Homberg b. Thun (Homberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Martin, von Eriswil, in Biel/Bienne, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bösiger, Daniel Walter, von Langenthal, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005500265, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Marti AG, Bauunternehmung, in Zürich, CHE-106.824.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2022, Publ. 1005489980).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösiger, Daniel, von Langenthal, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Reto Manuel, von Bern und Grossaffoltern, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Marti, Reto, in Zürich];
Demierre, Benoît, von Montet (Glâne), in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.